Renseignements sur Käsereigenossenschaft Brunau-Berg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Käsereigenossenschaft Brunau-Berg
- Käsereigenossenschaft Brunau-Berg a son siège social à Hellbühl et est actif. Elle opère dans le domaine «Commerce de produits alimentaires».
- Il y a 3 personnes actives inscrites dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 17.06.2011.
- L'IDE déclaré est CHE-100.549.887.
Direction (3)
les plus récents membres de l'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.10.1895
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Malters
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.5.004.926-3
IDE/TVA
CHE-100.549.887
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Wahrung und Förderung der land- und milchwirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Käsereigenossenschaft Brunau-Berg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6209126, Registre du commerce Lucerne, (100)
Käsereigenossenschaft Brunau-Berg, in Malters, CH-100.5.004.926-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2002, S. 8, Publ. 329036).
Statutenänderung:
19.04.2011.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 29.12.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Vorstand: mindestens 3 Mitglieder].
Registre du commerce Lucerne, (100)
Käsereigenossenschaft Brunau-Berg, in Malters, Wahrung und Förderung der land- und milchwirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.1999, S. 6023).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Josef, von Malters, in Malters, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Josef, von Malters, in Malters, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Paul, von Malters, in Malters, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Bachmann, Peter, von Malters, in Malters, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Thürig, Hanspeter, von Malters, in Malters, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Registre du commerce Lucerne, (100)
Käsereigenossenschaft Brunau-Berg, in M a l t e r s (SHAB Nr. 111 vom 11.06. 1993, S. 3045). Rudolf Joss ist aus dem Vorstand ausgeschieden;
seine Unterschrift ist erloschen. Neuer Aktuar ist Paul Bachmann, von und in Malters. Der Präsident zeichnet kollektiv zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier.
Neue Adresse:
Kelsigen, bei Paul Bachmann, 6016 Hellbühl.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.