Renseignements sur Kährs Schweiz GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Kährs Schweiz GmbH
- Kährs Schweiz GmbH est actuellement actif et est dans le secteur Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires. Le siège social se trouve à Waldstatt.
- La direction de l’entreprise Kährs Schweiz GmbH qui a été fondée le 16.12.2013, se compose de 5 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 29.01.2021. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce AR avec l’IDI CHE-195.120.100.
- À la même adresse comme Kährs Schweiz GmbH il sont inscrits 2 autres entreprises actives Cela comprend: Blumer Wohngestaltung GmbH, WTB Immobilien GmbH.
Direction (5)
Organe de gestion
Per Olof Andreas Larsson,
Hans Johan Magnusson,
Tobias Blumer,
Robert Bieger
les plus récents personnes habilitée à signer
Per Olof Andreas Larsson,
Hans Johan Magnusson,
Tobias Blumer,
Robert Bieger
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.12.2013
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Waldstatt
Registre du commerce
AR
Numéro au registre du commerce
CH-300.4.017.994-8
IDE/TVA
CHE-195.120.100
Secteur
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf und Vertrieb von Bodenbelägen und Zubehör.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treuhand Thoma & Graf AG | Bischofszell | 10.12.2020 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | 19.12.2013 | 09.12.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kährs Schweiz GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005087181, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Kährs Schweiz GmbH, in Waldstatt, CHE-195.120.100, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2020, Publ. 1005044363).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eriksson, Jens Peter, schwedischer Staatsangehöriger, in Kalmar (SE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Larsson, Per Olof Andreas, schwedischer Staatsangehöriger, in Häljarp (SE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005044363, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Kährs Schweiz GmbH, in Waldstatt, CHE-195.120.100, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2020, Publ. 1004820554).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhand Thoma & Graf AG (CHE-107.084.139), in Bischofszell, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004820554, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Kährs Schweiz GmbH, in Waldstatt, CHE-195.120.100, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013, S.0, Publ. 1245701).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Persson, Stig Christer, schwedischer Staatsangehöriger, in Malmö (SE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Magnusson, Hans Johan, schwedischer Staatsangehöriger, in Helsingborg (SE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.