Renseignements sur JVG Jourdan Verwaltungs AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de JVG Jourdan Verwaltungs AG
- JVG Jourdan Verwaltungs AG est actuellement actif et est dans le secteur Services fiduciaires. Le siège social se trouve à Muttenz.
- L’entreprise a été fondée en 01.01.1930 et a 4 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 06.11.2013. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce BL est le suivant: CHE-104.069.907.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Edmund Jourdan AG, Personalfürsorgestiftung der Edmund Jourdan AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Jörg Heinz Burkhardt,
Christine Mesmer Fischer,
Christoph Rentsch,
Christine Rentsch-Nebiker
les plus récents personnes habilitée à signer
Jörg Heinz Burkhardt,
Christine Mesmer Fischer,
Christoph Rentsch,
Christine Rentsch-Nebiker
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.01.1930
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Muttenz
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.3.910.309-0
IDE/TVA
CHE-104.069.907
Secteur
Services fiduciaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Beteiligung an und Verwaltung von Vermögen jeder Art. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, halten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Hersberger Revisionsgesellschaft AG | Seltisberg | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour JVG Jourdan Verwaltungs AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1165219, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
JVG Jourdan Verwaltungs AG, in Muttenz, CH-280.3.910.309-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 19.07.2012, Publ. 6776088).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Straumann, Christian, von Giebenach, in Arisdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhardt, Jörg, von Muttenz und Härkingen, in Muttenz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6776088, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
JVG Jourdan Verwaltungs AG, in Muttenz, CH-280.3.910.309-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2011, S. 0, Publ. 6134460).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhardt, Jörg, von Muttenz und Härkingen, in Muttenz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mesmer Fischer, Christine, von Muttenz, in Spruga (Onsernone), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rentsch, Christoph, von Zeglingen, in Zeglingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6134460, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
JVG Jourdan Verwaltungs AG, in Muttenz, CH-280.3.910.309-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 06.01.2010, S. 6, Publ. 5429008).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mesmer-Eberle, Rösli, von Muttenz, in Muttenz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.