Renseignements sur JTC Energie Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de JTC Energie Sàrl
- JTC Energie Sàrl a son siège social à Lausanne et est actif. Elle opère dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 29.06.2009.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 17.05.2023.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI JTC Energie Sàrl.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Rent to go Sàrl, turbans-shop.ch sàrl.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.06.2009
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.058.484-1
IDE/TVA
CHE-114.938.982
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Conseils dans le domaine énergétique.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour JTC Energie Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005748874, Registre du commerce Vaud, (550)
JTC Energie Sàrl, à Lausanne, CHE-114.938.982 (FOSC du 23.12.2016, p. 0/3244787). Buccellato Francesco, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 105 parts de CHF 100 à l'associé-gérant Lucciarini John, désormais titulaire de 210 parts de CHF 100;
Lucciarini John, qui n'est plus président, signe désormais individuellement.
Numéro de publication: 3244787, Registre du commerce Vaud, (550)
JTC Energie Sàrl, à Lausanne, CHE-114.938.982 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). David Alexandre, et Sletta Jens-Petter, qui ne sont plus associés-gérant et dont la signature est radiée, cèdent chacun leurs 70 parts de CHF 100 à Lucciarini John, désormais titulaire de 210 parts de CHF 100. Lucciarini John cède 105 de ses 210 parts de CHF 100 à Buccellato Francesco, d'Italie, à Bourg-en-Lavaux, nouvel associé-gérant avec signature collective à deux, avec 105 parts de CHF 100. Lucciarini John reste titulaire de 105 parts de CHF 100.
Numéro de publication: 966317, Registre du commerce Vaud, (550)
JTC Energie Sàrl, à Lausanne, CH-550-1058484-1 (FOSC du 31.05.2011, p. 0/6186972). L'associé-gérant Lucciarini John, élu président des gérants, qui signe désormais collectivement à deux, cède 140 de ses 210 parts par deux fois 70 parts de CHF 100 à David Alexandre, d'Essertines-sur-Yverdon, à Montilliez, et Sletta Jens-Petter, de Commugny, à Belmont-sur-Yverdon, chacun titulaire de 70 parts de CHF 100, nouveaux associés-gérants avec signature collective à deux;
Lucciarini John reste titulaire de 70 parts de CHF 100.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.