Renseignements sur Jordan Gastro AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Jordan Gastro AG
- Jordan Gastro AG avec son siège à Sarnen est actif. Jordan Gastro AG est active dans le domaine «Exploiter des etablissement de restauration».
- La direction de l’entreprise Jordan Gastro AG est composée de une personne.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 02.06.2022.
- Jordan Gastro AG est inscrite dans le canton OW sous l’IDI CHE-298.229.099.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.06.2011
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Sarnen
Registre du commerce
OW
Numéro au registre du commerce
CH-140.3.003.904-7
IDE/TVA
CHE-298.229.099
Secteur
Exploiter des etablissement de restauration
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Gastronomiebetrieben. Nebenzwecke siehe Statuten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Orfida Treuhand + Revisions AG | Sarnen | 27.06.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Jordan Gastro AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005486742, Registre du commerce Obwald, (140)
Jordan Gastro AG, in Sarnen, CHE-298.229.099, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 07.08.2020, Publ. 1004953582).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haas, Xaver, von Schüpfheim, in Sarnen, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathis, Urban Anton, von Wolfenschiessen, in Luzern, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004953582, Registre du commerce Obwald, (140)
Jordan Gastro AG, in Sarnen, CHE-298.229.099, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2011, S.0, Publ. 6224024).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Orfida Treuhand + Revisions AG (CHE-105.988.308), in Sarnen, Revisionsstelle [bisher: Orfida Treuhand + Revisions AG, (CH-140.3.000.377-4)].
Numéro de publication: 6224024, Registre du commerce Obwald, (140)
Jordan Gastro AG, in Sarnen, CH-140.3.003.904-7, Jordanstrasse 12, 6060 Sarnen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.06.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Gastronomiebetrieben. Nebenzwecke siehe Statuten.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung vom im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmen 'Haas Xaver', in Sarnen (CH-140.1.001.726-0), gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 20.06.2011 sämtliche Aktiven von CHF 1'711'396.11 und sämtliche Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'209'518.22, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 301'877.89 in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan. Sie können durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Aktionäre erfolgen, falls das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Haas, Xaver, von Schüpfheim, in Sarnen, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Orfida Treuhand + Revisions AG, (CH-140.3.000.377-4), in Sarnen, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.