Renseignements sur Johann Rudolf Plattner-Stiftung
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Johann Rudolf Plattner-Stiftung
- Johann Rudolf Plattner-Stiftung a son siège social à Reigoldswil et est actif. Elle est une Fondation et est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- La direction de l’organisation Johann Rudolf Plattner-Stiftung est composée de 7 personnes. La fondation de l’organisation a eu lieu le 10.03.1979.
- L’organisation a modifié son entrée en dernier lieu le 18.02.2020. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’organisation est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Johann Rudolf Plattner-Stiftung.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil de fondation
Hans Rudolf Sutter,
Stephan von Däniken-Walser,
Stephan Bitterli-Krey,
Urs Dettwiler,
Annegret Bryant Schaub
les plus récents personnes habilitée à signer
Stephan von Däniken-Walser,
Stephan Bitterli-Krey,
Urs Dettwiler
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.03.1979
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Reigoldswil
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.7.915.733-3
IDE/TVA
CHE-110.384.211
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Einrichtung und Unterhalt der Wohnung und des Ökonomiegebäudes des Erblassers als Heimatmuseum (mit Bauernstube, Küche, Jagdzimmer und Posamenterstube, Tenn mit landwirtschaftlichen Geräten). Das Heimatmuseum soll insbesondere der Realschule Reigoldswil für den Anschauungsunterricht zur Verfügung stehen, aber auch der Öffentlichkeit zur Besichtigung offen gehalten werden. Der Ertrag der Grundstücke ist für den Unterhalt des Gebäudes und der Beweglichkeiten zu verwenden. Ein allfälliger Überschuss kann zur gelegentlichen Abgabe von geeigneten Büchern an erfolgreiche und anständige Schüler der Realschule Reigoldswil verwendet werden.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Plattner Johann Rudolf-Stiftung
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Johann Rudolf Plattner-Stiftung
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004832875, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Johann Rudolf Plattner-Stiftung, in Reigoldswil, CHE-110.384.211, Stiftung (SHAB Nr. 192 vom 06.10.2014, S.0, Publ. 1752027).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Watzdorf, Alex, von Sissach, in Diepflingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dettwiler-Löw, Lukas, von Langenbruck, in Hölstein, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Hans-Rudolf, von Reigoldswil, in Reigoldswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1752027, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Johann Rudolf Plattner-Stiftung, in Reigoldswil, CHE-110.384.211, Stiftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2011, Publ. 6398446).
Organisation neu:
[Streichung der Angaben zur Organisation auf Grund geänderter Eintragungsbestimmungen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoffel, Urs, von Quarten, in Rodersdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gemeinde Reigoldswil, handelnd durch ihre Rechnungsprüfungskommission, in Reigoldswil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Däniken-Walser, Stephan, von Erlinsbach SO, in Waldenburg, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Watzdorf, Alex, von Sissach, in Diepflingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bitterli-Krey, Stephan, von Wisen SO, in Reigoldswil, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Suter, Remigius, von Arboldswil, in Ziefen, Mitglied des Stiftungsrates und Kurator, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6398446, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Johann Rudolf Plattner-Stiftung, in Reigoldswil, CH-280.7.915.733-3, Stiftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2007, S. 5, Publ. 4242316).
Domizil neu:
Paul Suter-Weg 5, 4418 Reigoldswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgin-Groeger, Peter, von Reigoldswil, in Reigoldswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bur, Heidi, von Lausen und Günsberg, in Lausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Karoline, von Basel und Riehen, in Basel, Verwalterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tambini-Wittstich, Patricia, von Läufelfingen, in Niederdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dettwiler-Tschopp, Urs, von Reigoldswil, in Reigoldswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Annegret, Schaub, von Basel, in Reigoldswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bitterli-Krey, Stephan, von Wisen SO, in Reigoldswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.