Renseignements sur Jörimann AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Jörimann AG
- Jörimann AG a son siège social à Mönchaltorf, est actif et est active dans le domaine «Fourniture de services informatiques».
- La direction de l’entreprise Jörimann AG est composée de 2 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 10.06.2020. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Jörimann AG.
- Dans l'IPI, 4 marques ou demandes de marques ont été déposées par l'entreprise Jörimann AG.
- Exactement à cette adresse il existe 9 autres entreprises actives. Cela comprend: bhink tig gmbh, Cristal Consulting GmbH, Eichamt ZH+3, Oliver Storz.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.04.1967
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Mönchaltorf
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.914.290-9
IDE/TVA
CHE-102.072.005
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt: Gesamtlösungen für das Dokumenten Management. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG | Frauenfeld | <2004 | 28.06.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Jörimann Ltd.
- Jörimann SA
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
CompuColor | 03.10.2011 | actif | 55423/2011 |
06.06.1991 | actif | 04556/1990 |
Dernières notifications FOSC pour Jörimann AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004906814, Registre du commerce Zurich, (20)
Jörimann AG, in Mönchaltorf, CHE-102.072.005, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2019, Publ. 1004571457).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jörimann, Erwin, von Tamins, in Küsnacht, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift;
Jörimann, Heidi, von Tamins, in Küsnacht, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelprokura;
Brändli, Walter, von Männedorf, in Männedorf, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jörimann, Reto, von Küsnacht (ZH), in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Summermatter, Peter, von Naters, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004571457, Registre du commerce Zurich, (20)
Jörimann AG, in Mönchaltorf, CHE-102.072.005, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2013, S.0, Publ. 1058841).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Dr. Urs, von Suhr, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1058841, Registre du commerce Zurich, (20)
Jörimann AG, in Mönchaltorf, CH-020.3.914.290-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2012, Publ. 6979250).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt, Peter, von Küsnacht ZH, in Maur, mit Einzelprokura.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.