Renseignements sur JAYEL GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de JAYEL GmbH
- JAYEL GmbH a son siège social à Bützberg et est actif. Elle opère dans le domaine «Services de publicité».
- JAYEL GmbH a été fondée le 10.09.2015.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 10.04.2019.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce BE avec l’IDI CHE-246.997.127.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.09.2015
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Thunstetten
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.4.064.714-4
IDE/TVA
CHE-246.997.127
Secteur
Services de publicité
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Fundraising, Marketing, Promotion und Consulting, Vertriebsförderung von Produkten und Werbemodellen sowie den Handel, den Im- und Export sowie die Vermittlung mit und von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour JAYEL GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004607345, Registre du commerce Berne, (36)
JAYEL GmbH, in Langenthal, CHE-246.997.127, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2016, Publ. 3046715).
Statutenänderung:
20.03.2019.
Sitz neu:
Thunstetten.
Domizil neu:
Einschlagweg 6, 4922 Bützberg.
Numéro de publication: 3046715, Registre du commerce Berne, (36)
JAYEL GmbH, in Langenthal, CHE-246.997.127, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2015, Publ. 2372989).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jakurti, Agon, von Langenthal, in Langenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Jedrinovic, Valentin, kroatischer Staatsangehöriger, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Llalloshi, Mevledin, kosovarischer Staatsangehöriger, in Bützberg (Thunstetten), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 2372989, Registre du commerce Berne, (36)
JAYEL GmbH, in Langenthal, CHE-246.997.127, Weissensteinstrasse 10F, 4900 Langenthal, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.09.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Fundraising, Marketing, Promotion und Consulting, Vertriebsförderung von Produkten und Werbemodellen sowie den Handel, den Im- und Export sowie die Vermittlung mit und von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 07.09.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Llalloshi, Mevledin, kosovarischer Staatsangehöriger, in Bützberg (Thunstetten), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Jedrinovic, Valentin, kroatischer Staatsangehöriger, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Jakurti, Agon, von Langenthal, in Langenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.