Adresse
c/o Jean-Marc Jaggi
La Croix-du-Moulin 4
1143 Apples
Renseignements sur Jaggi timbres-poste S.A.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Jaggi timbres-poste S.A.
- Jaggi timbres-poste S.A. a son siège social à Apples et est actif. Elle opère dans le domaine «Commerce de détail de produits des loisirs».
- Jaggi timbres-poste S.A. a une personne à la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 19.04.2022.
- L'IDE déclaré est CHE-103.321.949.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.06.1985
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Hautemorges
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.080.682-2
IDE/TVA
CHE-103.321.949
Secteur
Commerce de détail de produits des loisirs
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Estimation et commerce de timbres-poste et de tous articles s'y rapportant.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Régie Gerfidex SA en liquidation | Le Mont-sur-Lausanne | <2004 | 29.06.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Jaggi timbres-poste SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Jaggi timbres-poste S.A.
Numéro de publication: HR02-1005453199, Registre du commerce Vaud, (550)
Jaggi timbres-poste S.A., à Apples, CHE-103.321.949 (FOSC du 07.04.2021, p. 0/1005142792). Siège devenu Hautemorges.
Numéro de publication: HR02-1005142792, Registre du commerce Vaud, (550)
Jaggi timbres-poste S.A., à Lausanne, CHE-103.321.949 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 26.03.2021. Siège transféré à Apples.
Nouvelle adresse:
La Croix-du-Moulin 4, c/o Jean-Marc Jaggi, 1143 Apples. Jaggi Jean-Pierre et Da Cruz Emerita ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée. Jaggi Jean-Marc, de Gsteig, à Apples, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Numéro de publication: 5101886, Registre du commerce Vaud, (550)
Jaggi timbres-poste S.A., à Lausanne, CH-550-0080682-2, estimation et commerce de timbres-poste et de tous articles s'y rapportant (FOSC du 10.02.2003, p. 16/854982). Statuts modifiés le 22 juin 2009 sur un point non soumis à publication. Selon déclaration du conseil d'administration du 22 juin 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Jaggi Jean-Pierre est nommé président et continue à signer individuellement. Da Cruz Emerita est désormais à Saint-Saphorin-sur-Morges. Gerfidex n'est plus organe de révision.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.