Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Siège principal
Autre filiales (8)
Renseignements sur Jacky Maeder AG für internationale Transporte in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.09.1976
Radiation du registre du commerce
19.11.2020
Forme juridique
Filiale avec siège principal en Suisse
Siège social de l'entreprise
Opfikon
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.9.900.722-7
IDE/TVA
CHE-143.860.520
Secteur
Autres services de transport
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.]. Bemerkungen zum Hauptsitz neu:
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Jacky Maeder SA per trasporti internazionali in liquidazione
- Jacky Maeder Ltd international forwarding in liquidation
- Jacky Maeder SA de transports internationaux en liquidation
- Jacky Maeder international forwarding Ltd
- Jacky Maeder SA per trasporti internazionali
- Jacky Maeder SA de transports internationaux
- Jacky Maeder AG für internationale Transporte
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Jacky Maeder AG für internationale Transporte in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1005026380, Registre du commerce Zurich, (20)
Jacky Maeder AG für internationale Transporte in Liquidation, in Opfikon, CHE-143.860.520, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2018, Publ. 1004487312).
Hauptsitz in:
Basel. Diese Zweigniederlassung wird infolge Löschung der Hauptniederlassung (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2020) im Sinne von Art. 111 Abs. 2 HRegV von Amtes wegen gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1004487312, Registre du commerce Zurich, (20)
Jacky Maeder AG für internationale Transporte, in Opfikon, CHE-143.860.520, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2014, Publ. 1273097).
Hauptsitz in:
Basel.
Firma neu:
Jacky Maeder AG für internationale Transporte in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Jacky Maeder SA de transports internationaux en liquidation) (Jacky Maeder SA per trasporti internazionali in liquidazione) (Jacky Maeder Ltd international forwarding in liquidation).
Firma Hauptsitz neu:
Jacky Maeder AG für internationale Transporte in Liquidation (Jacky Maeder SA de transports internationaux en liquidation) (Jacky Maeder SA per trasporti internazionali in liquidazione) (Jacky Maeder Ltd international forwarding in liquidation) [bisher: Firma: Jacky Maeder AG für internationale Transporte (Jacky Maeder SA de transports internationaux ) (Jacky Maeder international forwarding Ltd) (Jacky Maeder SA per trasporti internazionali)].
Numéro de publication: 1273097, Registre du commerce Zurich, (20)
Jacky Maeder AG für internationale Transporte, in Opfikon, CHE-143.860.520, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2006, S. 23, Publ. 3660824).
mit Hauptsitz in:
Basel.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-101.264.950.
Statuten Hauptsitz neu:
[Gestrichenes Statutendatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichene Handelsregisterangabe des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Bemerkungen zum Hauptsitz neu:
[bisher: Bemerkung: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragende Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld 'Uebertrag von' bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.].Angaben zur Zweigniederlassung neu: [Gestrichene Personenangaben von Hess, Christoph Beat und Kuster, Konrad Franz, aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Christoph Beat, von Basel und Wald ZH, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumbach, Albert Alfred, von Zürich und Toffen, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuster, Konrad Franz, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ribar Baumann, Monika, von Wollerau, in Binningen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüscher, Sascha Marc, von Zürich, in Oberweningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.