Renseignements sur IZ Integrationszentrum AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de IZ Integrationszentrum AG
- IZ Integrationszentrum AG de Rupperswil est active dans le domaine «Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires» et est actif.
- L’entreprise a été fondée le 18.06.2014.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 25.11.2022.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise IZ Integrationszentrum AG est le suivant : CHE-486.081.247.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Nicole Mathys,
Monika Patera,
Jürgen Wehmann,
Markus Wipf,
Dr. Philipp Marc Engel
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.06.2014
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Rupperswil
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.038.397-5
IDE/TVA
CHE-486.081.247
Secteur
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die stationäre oder ambulante Betreuung und Begleitung abstinenter Abhängiger nach Abschluss einer stationären Behandlungstherapie; kann sich im Rahmen des Gesellschaftszwecks an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen, solche gründen, übernehmen, mit ihnen fusionieren oder Zweigniederlassungen errichten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Aarau | 23.06.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour IZ Integrationszentrum AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005613191, Registre du commerce Argovie, (400)
IZ Integrationszentrum AG, in Rupperswil, CHE-486.081.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2022, Publ. 1005381233).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Roger, von Muolen, in Gansingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Patera, Monika, von Glarus, in Frick, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mathys, Nicole, von Oberentfelden, in Holziken, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005381233, Registre du commerce Argovie, (400)
IZ Integrationszentrum AG, in Rupperswil, CHE-486.081.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2021, Publ. 1005269021).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Patera, Monika, von Glarus, in Frick, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005269021, Registre du commerce Argovie, (400)
IZ Integrationszentrum AG, in Rupperswil, CHE-486.081.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2021, Publ. 1005097153).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Christian, von Erlinsbach (AG), in Küttigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Roger, von Muolen, in Gansingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.