Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur iTOP.PARTNERS MANAGEMENT AG in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.02.2013
Radiation du registre du commerce
15.12.2015
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zug
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.037.649-4
IDE/TVA
CHE-440.674.075
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Beratung von Industrie und Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Unternehmensanalyse und Bewertung, Unternehmens- und Mitarbeiterentwicklung sowie Unternehmenstransformation; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- iTOP.PARTNERS MANAGEMENT AG
- iTOP.PARTNERS GROUP AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour iTOP.PARTNERS MANAGEMENT AG in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2539155, Registre du commerce Zoug, (170)
iTOP.PARTNERS MANAGEMENT AG in Liquidation, in Zug, CHE-440.674.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2014, Publ. 1483751). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 1483751, Registre du commerce Zoug, (170)
iTOP.PARTNERS MANAGEMENT AG, in Zug, CHE-440.674.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2013, Publ. 1174959).
Firma neu:
iTOP.PARTNERS MANAGEMENT AG in Liquidation.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.04.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casutt, Clemens, von Falera, in Bremgarten bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brecht, Dr. Leo, deutscher Staatsangehöriger, in Bottighofen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schönleber, Ruth, deutsche Staatsangehörige, in Bottighofen, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1174959, Registre du commerce Zoug, (170)
iTOP.PARTNERS MANAGEMENT AG, in Zug, CH-170.3.037.649-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2013, Publ. 1093585).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Dr. Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Ravensburg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.