Renseignements sur ISAN Switzerland
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de ISAN Switzerland
- ISAN Switzerland avec son siège à Bern est actif. ISAN Switzerland est active dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- La direction se compose de 5 personnes. L'organisation a été fondée le 21.06.2006.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 15.07.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- ISAN Switzerland est inscrite dans le canton BE sous l’IDI CHE-112.987.521.
- Entreprises avec la même adresse: advocomplex gmbh, Aktiengesellschaft für ein Gemeinschaftsradio in Bern Agrabe, Aplus World Academy GmbH.
Direction (5)
les plus récents membres du comité
Salome Horber,
Anne-Francoise Emery,
Jürg Ruchti,
Poto Wegener
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Laura Marcella Kerstjens,
Salome Horber,
Anne-Francoise Emery,
Jürg Ruchti,
Poto Wegener
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.06.2006
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.6.036.247-9
IDE/TVA
CHE-112.987.521
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Der Verein bezweckt eine klare und unverwechselbare Kennzeichnung sämtlicher audiovisueller Werke mittels einer international standardisierten Nummer, der International Standard Audiovisual Number ISAN (ISO-Norm 15706). Er führt dazu eine 'Registration Agency', welche gemäss Vorgaben der ISAN International Agency solche Nummern abgibt und Auskunft über die bestimmten AV-Werken zugeteilten Nummern erteilt. Der Verein ist bestrebt, dass ISAN möglichst rasch, umfassend und sorgfältig in die Praxis umgesetzt und in der Produktion und Auswertung audiovisueller Werke weltweit angewandt wird. Der Verein verfolgt keinen kommerziellen Zweck.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- ISAN Berne
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour ISAN Switzerland
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006084005, Registre du commerce Berne, (36)
ISAN Switzerland, in Bern, CHE-112.987.521, Verein (SHAB Nr. 71 vom 12.04.2024, Publ. 1006007313).
Domizil neu:
Zinggstrasse 16, 3007 Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kerstjens, Laura, von Zürich, in Zofingen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006007313, Registre du commerce Berne, (36)
ISAN Switzerland, in Bern, CHE-112.987.521, Verein (SHAB Nr. 107 vom 03.06.2022, Publ. 1005487657).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pirko, Ursula, österreichische Staatsangehörige, in Bern, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder einem Vorstandsmitglied.
Numéro de publication: HR02-1005487657, Registre du commerce Berne, (36)
ISAN Switzerland, in Bern, CHE-112.987.521, Verein (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2020, Publ. 1004923751).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blank, Valentin, von Starrkirch-Wil, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horber, Salome, von Aadorf, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.