Renseignements sur IPG Fragrances Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de IPG Fragrances Sàrl
- IPG Fragrances Sàrl à Veytaux est une Société à responsabilité limitée du domaine «Autres commerces avec des biens divers». IPG Fragrances Sàrl est actif.
- La direction de l’entreprise IPG Fragrances Sàrl est composée de 2 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 28.12.2017. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce VD est le suivant: CHE-112.000.651.
- Di Blasi Domenico Conseils en Assurance, GMA Finances et Conseils Sàrl, Sepia Import Sàrl ont la même adresse comme IPG Fragrances Sàrl.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.09.2004
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Veytaux
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.041.575-3
IDE/TVA
CHE-112.000.651
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But Personnalisez le but social en quelques clics.
L'importation, l'exportation, la fabrication et le commerce de tous produits de parfumerie et de cosmétique ainsi que de matières premières naturelles et synthétiques, la distillation et le mélange d'essences et produits pour la cosmétique, la parfumerie, la savonnerie, ainsi que pour toutes autres industries en rapport, la fourniture de conseils ainsi que de services de nature technique et commerciale en rapport avec ce secteur d'activité, y compris la représentation de sociétés, l'acquisition de marques, brevets, licences, procédés de fabrication et formules, leur mise en valeur et leur exploitation.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Temps libre Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour IPG Fragrances Sàrl
Numéro de publication: 3959885, Registre du commerce Vaud, (550)
IPG Fragrances Sàrl, à Veytaux, CHE-112.000.651 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Gueorguiev Panayot cède 120 de ses 400 parts de CHF 100 à Gueorguiev Isabelle Hortense Solange, de Montreux, à Veytaux, nouvelle associée sans signature, titulaire de 120 parts de CHF 100;
Gueorguiev Panayot est désormais titulaire de 280 parts de CHF 100.
Numéro de publication: 6903166, Registre du commerce Vaud, (550)
IPG Fragrances Sàrl, à Veytaux, CH-550-1041575-3, commerce de tous produits de parfumerie (FOSC du 06.06.2008, p. 20/4511348). Maillebiau Nicolas n'est plus gérant;
sa signature est radiée. L'associé Gueorguiev Panayot, inscrit sans signature, est nommé gérant avec signature individuelle.
Numéro de publication: 4511348, Registre du commerce Vaud, (550)
Temps libre Sàrl, à Lutry, CH-550-1041575-3, promotion et organisation de manifestations et activités sportives, culturelles et festives (FOSC du 11.11.2004, p. 13/2538392). Statuts modifiés le 21 mai 2008.
Nouvelle raison de commerce:
IPG Fragrances Sàrl. Siège transféré à 1820 Veytaux, rue Bonivard 1.
Nouveau but:
l'importation, l'exportation, la fabrication et le commerce de tous produits de parfumerie et de cosmétique ainsi que de matières premières naturelles et synthétiques, la distillation et le mélange d'essences et produits pour la cosmétique, la parfumerie, la savonnerie, ainsi que pour toutes autres industries en rapport, la fourniture de conseils ainsi que de services de nature technique et commerciale en rapport avec ce secteur d'activité, y compris la représentation de sociétés, l'acquisition de marques, brevets, licences, procédés de fabrication et formules, leur mise en valeur et leur exploitation (pour but complet cf. statuts).
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Decrey Bernard, qui n'est plus gérant et dont la signature est radiée, Sommer Erich et Fidugroup SA, qui ne sont plus associés, cèdent leur part, respectivement de CHF 20'000, CHF 10'000 et CHF 10'000 à Gueorguiev Panayot, de Montreux, à Veytaux, nouvel associé sans signature. Le capital social de CHF 40'000 est ensuite divisé en 400 parts de CHF 100, dont Gueorguiev Panayot est titulaire. Signature individuelle est conférée à Maillebiau Nicolas, de France, à Commugny, gérant. Selon déclaration du gérant du 21 mai 2008, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.