Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Berna AG Olten
Industriestrasse 36
4600 Olten
Renseignements sur IonBond AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.06.1956
Radiation du registre du commerce
28.12.2005
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Olten
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-249.3.000.354-8
IDE/TVA
CHE-103.354.363
Secteur
Serrurerie, forge et atelier
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Produkten und Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Oberflächentechnik. Kann ihre Tätigkeit auf weitere Branchen des Maschninen- und Apparatebaues und auf ähnliche Geschäftszweige ausdehnen, im In- und Ausland Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche finanzieren, Grundstücke und Rechte erwerben, belasten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | St. Gallen | <2004 | 27.12.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- IonBond Ltd
- IonBond SA
- «Bernex»-Bimetall AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour IonBond AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3169816, Registre du commerce Soleure, (241)
IonBond AG, in Olten, CH-249.3.000.354-8, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Produkten und Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Oberflächentechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 29.10.2003, S. 10, Publ. 1235650). Die Vorschriften von Art. 748 alt OR sind eingehalten. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 1235650, Registre du commerce Soleure, (241)
IonBond AG, in Olten, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Produkten und Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Oberflächentechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 27.06.2003, S. 12, Publ. 1055332). Auflösung der Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung vom 17.10.2003 infolge Fusion mit der 'Xaloy AG' (neu: 'IonBond AG Olten'), in Olten. Aktiven und Passiven der Gesellschaft gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.2002 durch Universalsukzession auf die 'Xaloy AG' (neu: 'IonBond AG Olten') über.
Numéro de publication: 1055332, Registre du commerce Soleure, (241)
IonBond AG, in Olten, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Produkten und Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Oberflächentechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 30.01.2003, S. 11, Publ. 838776).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bellgardt, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marchetti, Marco, von Zürich, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates].