Renseignements sur Inter Beteiligungs- und Verwaltungs-AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Inter Beteiligungs- und Verwaltungs-AG
- Inter Beteiligungs- und Verwaltungs-AG a son siège social à Rotkreuz et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières».
- La direction de l’entreprise Inter Beteiligungs- und Verwaltungs-AG est composée de une personne.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 05.06.2023.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton ZG sous l’IDI CHE-107.902.950.
- Adelas GmbH, Alropa AG, ANCAJO AG sont inscrites à la même adresse.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.06.1965
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Risch
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.913.812-3
IDE/TVA
CHE-107.902.950
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Beteiligung an anderen Unternehmungen aller Art im In- und Ausland; kann solche Beteiligungen erwerben, belasten, verwalten und veräussern und die Unternehmungen, an denen sie beteiligt ist, finanzieren; kann Wertschriften und Schutzrechte aller Art erwerben, verwalten und veräussern, Finanz-, Anlage-, Treuhand- und damit zusammenhängende Dienstleistungsgeschäfte tätigen, Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten und veräussern sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BruWi Treuhand AG | Baden | 05.06.2023 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Stauffacher Treuhand AG | Glarus | 29.10.2018 | 04.06.2023 | |
INTERFUNDUS Treuhand- und Verwaltungs-AG in Liquidation | Glarus | 07.04.2009 | 28.10.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Inter Treuhand- und Verwaltungs AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Inter Beteiligungs- und Verwaltungs-AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005760023, Registre du commerce Zoug, (170)
Inter Beteiligungs- und Verwaltungs-AG, in Risch, CHE-107.902.950, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005173192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauffacher Treuhand AG (CHE-106.897.335), in Glarus, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BruWi Treuhand AG (CHE-112.747.098), in Baden, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005173192, Registre du commerce Zoug, (170)
Inter Beteiligungs- und Verwaltungs-AG, in Zug, CHE-107.902.950, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2018, Publ. 1004485737).
Statutenänderung:
09.04.2021.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Luzernerstrasse 1, 6343 Rotkreuz.
Aktien neu:
150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 150 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Numéro de publication: HR02-1004485737, Registre du commerce Zoug, (170)
Inter Beteiligungs- und Verwaltungs-AG, in Zug, CHE-107.902.950, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2014, Publ. 1419947).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
INTERFUNDUS Treuhand- und Verwaltungs-AG (CH-160.3.000.840-7), in Glarus, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stauffacher Treuhand AG (CHE-106.897.335), in Glarus, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.