Renseignements sur INTEGRA Biosciences Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de INTEGRA Biosciences Holding AG
- INTEGRA Biosciences Holding AG de Zizers est active dans le domaine «Exploitation des sociétés de participation» et est actif.
- L’entreprise a été fondée le 20.09.1993.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 18.07.2024.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise INTEGRA Biosciences Holding AG est le suivant : CHE-107.023.043.
Direction (9)
les plus récents membres du conseil d'administration
Line Stigen Raquet,
Adrian Manuel Oehler,
John Thomas Warren,
Gary Edward Nelson,
Philip Daniel Bodmer
les plus récents personnes habilitée à signer
Line Stigen Raquet,
Urs Hartmann,
Sven Linder,
Adrian Manuel Oehler,
Thomas Schrofer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.09.1993
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zizers
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.005.383-7
IDE/TVA
CHE-107.023.043
CHE-116.348.219 TVA
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Halten und Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Chur | 24.08.2016 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | St. Gallen | <2004 | 23.08.2016 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- INTEGRA Biosciences Holding SA
- INTEGRA Biosciences Holding Ltd
- INTEGRA Biosciences AG
- Petra - Plastic Chur, A. Gelmi
- Tecuria Engineering AG
- INTEGRA Labortechnik AG
- Petra Labortechnik AG
- Petra-Plastic Chur, A. Gelmi
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour INTEGRA Biosciences Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006088212, Registre du commerce Grisons
INTEGRA Biosciences Holding AG, in Zizers, CHE-107.023.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2021, Publ. 1005309537).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morscher, Elmar, von Würenlingen, in Domat/Ems, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raquet, Line Stigen, norwegische Staatsangehörige, in Hinwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005309537, Registre du commerce Grisons
INTEGRA Biosciences Holding AG, in Zizers, CHE-107.023.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2019, Publ. 1004789689).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Urs, von Zürich, in Davos, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Duggingen].
Numéro de publication: HR02-1004789689, Registre du commerce Grisons, (350)
INTEGRA Biosciences Holding AG, in Zizers, CHE-107.023.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2018, Publ. 4252159).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Urs, von Zürich, in Duggingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.