Adresse
Chemin des Bulesses 70
1814 La Tour-de-Peilz
Renseignements sur Inopaq Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Inopaq Sàrl
- Inopaq Sàrl a son siège social à La Tour-de-Peilz et est actif. Elle opère dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- Inopaq Sàrl a 3 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 18.08.2020.
- L’entreprise Inopaq Sàrl est inscrite sous l’IDI CHE-112.370.622.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.05.2005
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
La Tour-de-Peilz
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.044.068-3
IDE/TVA
CHE-112.370.622
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour buts la commercialisation, la vente, l'achat, la distribution, l'importation, l'exportation et la production de produits dans les domaines de l'optique, de l'électronique, de la microtechnologie, et de l'électromécanique (pour but complet cf. statuts).
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Inopaq Technologies Sàrl
Dernières notifications FOSC pour Inopaq Sàrl
Numéro de publication: HR02-1004960144, Registre du commerce Vaud, (550)
Inopaq Sàrl, à La Tour-de-Peilz, CHE-112.370.622 (FOSC du 17.03.2020, p. 0/1004854688). Würsch Alain, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 370 parts de CHF 100 à Würsch Pierre, de Montreux, à La Tour-de-Peilz, nouvel associé-gérant avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1004854688, Registre du commerce Vaud, (550)
Inopaq Technologies Sàrl, à La Tour-de-Peilz, CHE-112.370.622 (FOSC du 29.08.2019, p. 0/1004705494). Statuts modifiés le 3 février 2020.
Nouvelle raison de commerce:
Inopaq Sàrl. Augmentation du capital social.
Nouveau capital social:
CHF 60'000, divisé en 600 parts de CHF 100. Würsch Alain, associé-gérant, est désormais titulaire de 370 parts de CHF 100.
Nouveaux associés sans signature:
Inopaq Sàrl (CHE-112.370.622), à La Tour-de-Peilz, avec 60 parts de CHF 100, et Merminod Antoine, d'Essertines-sur-Rolle, à Gimel, avec 170 parts de CHF 100.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.