Filiales (1)
Renseignements sur Infré S.A.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Infré S.A.
- Infré S.A. avec son siège à Semsales est actif. Infré S.A. est active dans le domaine «Production des comestibles».
- La direction se compose de 5 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 03.03.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDI d'entreprise est CHE-105.731.838.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Dr. Stephan Georg Mayer,
Andrea Curti,
Thomas Niklaus Zesiger,
Fabio Carlo Francesco Gaggini
les plus récents personnes habilitée à signer
Dr. Stephan Georg Mayer,
Andrea Curti,
Thomas Niklaus Zesiger,
Gerrit Jacob Ter Voorde,
Fabio Carlo Francesco Gaggini
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.02.1946
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Semsales
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.117.404-9
IDE/TVA
CHE-105.731.838
Secteur
Production des comestibles
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Fabrication et commerce de produits alimentaires, ainsi qu'opérations commerciales, mobilières et immobilières.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Infré S.A.
Numéro de publication: HR02-1005692317, Registre du commerce Fribourg, (217)
Infré S.A., à Semsales, CHE-105.731.838 (FOSC du 02.11.2021, p. 0/1005325018).
Personne radiée:
Novo Cal Antonio, membre de la direction, signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005325018, Registre du commerce Fribourg, (217)
Infré S.A., à Semsales, CHE-105.731.838 (FOSC du 05.10.2020, p. 0/1004992362).
Nouvelle personne inscrite:
Novo Cal Antonio, d'Espagne, à Chardonne, membre de la direction, signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1004992362, Registre du commerce Fribourg, (217)
Infré S.A., à Semsales, CHE-105.731.838 (FOSC du 17.07.2019, p. 0/1004677886).
Communication aux actionnaires:
par lettre ou par e-mail. Statuts modifiés le 22.09.2020.
Personne radiée:
Hodler Martin Dieter, administrateur, signature collective à deux.
Nouvelle personne inscrite:
Mayer Stephan Georg, de St. Gallen, à Küssnacht SZ, administrateur, signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.