Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur InFoScore Zoom AG in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.09.1987
Radiation du registre du commerce
15.04.2010
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Schlieren
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.039.945-3
IDE/TVA
CHE-101.388.730
Secteur
Autre services dans l'éducation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Sammlung, Aufbereitung und Vermittlung von Daten für Kreditauskünfte im Konsum-bereich; Organisation und Durchführung von Schulungen und Seminarien, insbesondere für die Debitorenbewirtschaftung und den Kreditschutz; Ausgabe von Publikationen auf den vorerwähnten Gebieten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Grant Thornton Wirtschaftsprüfung AG | Zürich | <2004 | 26.05.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- InFoScore Zoom Ltd in liquidation
- InFoScore Zoom SA en liquidation
- InFoScore Zoom AG
- Cresura Zoom AG
- ICM Institut für Credit Management AG
- ICM Institut für Credit Management AG ICM Institut de Credit Management SA (ICM Istituto per il Credit Management SA)
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour InFoScore Zoom AG in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5586984, Registre du commerce Zurich, (20)
InFoScore Zoom AG in Liquidation, in Schlieren, CH-320.3.039.945-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 27.03.2008, S. 17, Publ. 4401898). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 4401898, Registre du commerce Zurich, (20)
InFoScore Zoom AG in Liquidation, in Schlieren, CH-320.3.039.945-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2006, S. 19, Publ. 3585454).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.921.795-9), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Revinova Wirtschaftsprüfung AG].
Numéro de publication: 3585454, Registre du commerce Zurich, (20)
InFoScore Zoom AG, in Schlieren, CH-320.3.039.945-3, Sammlung von Daten für Kreditauskünfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2004, S. 18, Publ. 2460962).
Firma neu:
InFoScore Zoom AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(InFoScore Zoom SA en liquidation) (InFoScore Zoom Ltd in liquidation).
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.06.2006 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Dr. Titus Pachmann, Rechtsanwalt, Löwenstrasse 17, Postfach 7685, 8023 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiener, Sigmund, deutscher Staatsangehöriger, in Baden-Baden (Deutschland), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Rehmann, Heinz, von Zürich und Kaisten, in Maur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stössel, Peter August, von Weesen, in Teufen AR, Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien;
Karsupke, Mathias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zucco, Claudio, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pachmann, Dr. Titus, von Sachseln, in Sarnen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.