Renseignements sur INDUCTA AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de INDUCTA AG
- INDUCTA AG de Gwatt (Thun) est active dans le domaine «Fabrication d’instruments de mesure et de contrôle» et est actif.
- Il y a 4 personnes actives inscrites dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 18.07.2023.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise INDUCTA AG est le suivant : CHE-268.640.886.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Dominik Gorsatt,
Michael Christian Meyer,
Andreas Reuteler,
Brigitte Silvia Vogt
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.06.2012
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Thun
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.053.997-1
IDE/TVA
CHE-268.640.886
Secteur
Fabrication d’instruments de mesure et de contrôle
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Herstellung von und den Handel mit Industrie- und Reklameuhren, Grossuhren, Uhrwerken sowie Apparaten und deren Komponenten im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen gründen oder erwerben sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KMU Revipartner AG | Jegenstorf | 18.07.2023 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
CONSVAL REVISIONEN GMBH | Thun | 16.06.2014 | 17.07.2023 | |
KMU Treuhandpartner AG Thun | Thun | 07.06.2012 | 15.06.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour INDUCTA AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005797735, Registre du commerce Berne, (36)
INDUCTA AG, in Thun, CHE-268.640.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2022, Publ. 1005519420).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CONSVAL REVISIONEN GMBH (CHE-110.497.950), in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KMU Revipartner AG (CHE-100.874.347), in Jegenstorf, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005519420, Registre du commerce Berne, (36)
INDUCTA AG, in Thun, CHE-268.640.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2019, Publ. 1004558432).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gorsatt, Dominik, von Binn, in Seftigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004558432, Registre du commerce Berne, (36)
INDUCTA AG, in Thun, CHE-268.640.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2017, Publ. 3581459).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CONSVAL REVISIONEN GMBH (CHE-110.497.950), in Thun, Revisionsstelle [bisher: CEO-Control GmbH (CHE-110.497.950)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.