Renseignements sur In Light GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de In Light GmbH
- In Light GmbH de Aarau est active dans le domaine «Commerce de biens de consommation» et est actif.
- L’entreprise a été fondée le 26.06.2013.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 29.03.2021. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce AG est le suivant: CHE-429.515.534.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Brandenberg Royal Golf Holidays, Inca Design GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.06.2013
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Aarau
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.4.036.963-9
IDE/TVA
CHE-429.515.534
Secteur
Commerce de biens de consommation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit, Produktion, Vertrieb und Vermittlung von Beleuchtungslösungen, Elektroplanungen und Projektplanungen im Innen- und Aussenbereich, Home Automation, Bauherrenvertretung, Expertisen, Devisionierungen sowie Erbringung weiterer Dienstleistungen in diesem Bereich; kann sich an anderen Firmen beteiligen oder mit diesen fusionieren, Immobilien erwerben, belasten, veräussern und verwalten und Tochtergesellschaften errichten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour In Light GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005136106, Registre du commerce Argovie, (400)
In Light GmbH, in Aarau, CHE-429.515.534, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2019, Publ. 1004673567).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Asti, Andrea Sandro, italienischer Staatsangehöriger, in Erlinsbach (SO), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandenberg, Urs Peter, von Zug, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004673567, Registre du commerce Argovie, (400)
In Light GmbH, in Aarau, CHE-429.515.534, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2013, S.0, Publ. 948409).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Asti, Andrea Sandro, italienischer Staatsangehöriger, in Erlinsbach (SO), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Erlinsbach AG, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 948409, Registre du commerce Argovie, (400)
In Light GmbH, in Aarau, CHE-429.515.534, Bühlrain 16, 5000 Aarau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.06.2013.
Zweck:
Handel mit, Produktion, Vertrieb und Vermittlung von Beleuchtungslösungen, Elektroplanungen und Projektplanungen im Innen- und Aussenbereich, Home Automation, Bauherrenvertretung, Expertisen, Devisionierungen sowie Erbringung weiterer Dienstleistungen in diesem Bereich;
kann sich an anderen Firmen beteiligen oder mit diesen fusionieren, Immobilien erwerben, belasten, veräussern und verwalten und Tochtergesellschaften errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 03.06.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Brandenberg, Urs Peter, von Zug, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Asti, Andrea Sandro, italienischer Staatsangehöriger, in Erlinsbach AG, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kaufmann, Simon, von Gränichen, in Aarau, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.