Renseignements sur in bocca al lupo gmbh
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de in bocca al lupo gmbh
- in bocca al lupo gmbh avec son siège à Olten est actif. in bocca al lupo gmbh est active dans le domaine «Activités créatives, artistiques et de spectacle».
- La direction de l’entreprise in bocca al lupo gmbh est composée de 2 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 28.05.2019.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 11.03.2022. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- in bocca al lupo gmbh est inscrite dans le canton SO sous l’IDI CHE-377.730.922.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.05.2019
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Olten
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-241.4.017.897-4
IDE/TVA
CHE-377.730.922
Secteur
Activités créatives, artistiques et de spectacle
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Produktion und Vermarktung von Live Entertainment Shows, vorrangig Musicals. Kann Veranstaltungen aller Art insbesondere zur Promotion ihrer Produkte organisieren und durchführen, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum mieten, erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour in bocca al lupo gmbh
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005425148, Registre du commerce Soleure, (241)
in bocca al lupo gmbh, in Olten, CHE-377.730.922, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2019, Publ. 1004642928).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kirnberger, Frank Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honegger, Tino Andrea, von Fischenthal, in Dübendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Berlin (DE)];
Honegger-Sieber, Ellian, von Altstätten, in Olten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR01-1004642928, Registre du commerce Soleure, (241)
in bocca al lupo gmbh, in Olten, CHE-377.730.922, Hornusserstrasse 2, 4600 Olten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.05.2019.
Zweck:
Produktion und Vermarktung von Live Entertainment Shows, vorrangig Musicals. Kann Veranstaltungen aller Art insbesondere zur Promotion ihrer Produkte organisieren und durchführen, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum mieten, erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mit Erklärung vom 27.05.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Honegger, Tino Andrea, von Fischenthal, in Berlin (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Honegger-Sieber, Ellian, von Fischenthal, in Olten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kirnberger, Frank Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.