Renseignements sur IMMOTRUST GMBH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de IMMOTRUST GMBH
- IMMOTRUST GMBH de Bischofszell est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actif.
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 17.03.2003.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 19.01.2024.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-110.046.694.
- Ashoona AG, BactoPharma GmbH, Bio-Ray AG sont inscrites à la même adresse.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.03.2003
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Bischofszell
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.4.016.121-8
IDE/TVA
CHE-110.046.694
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb sowie das Halten und Verwalten von Immobilien. Im weiteren erbringt sie Beratungsdienstleistungen in Finanzangelegenheiten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- elektrOwelt GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour IMMOTRUST GMBH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005939222, Registre du commerce Thurgovie, (440)
IMMOTRUST GMBH, in Bischofszell, CHE-110.046.694, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005200913).
Domizil neu:
Obertor 1, 9220 Bischofszell.
Numéro de publication: HR02-1005200913, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Berichtigung des im SHAB Nr. 100 vom 27.05.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 2810 vom 21.05.2021 IMMOTRUST GMBH, in Bischofszell, CHE-110.046.694, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2021, Publ. 1005194417).
Domizil neu:
c/o Treuhand Thoma & Graf AG, Fabrikstrasse 14, 9220 Bischofszell.
Weitere Adressen:
[nicht: Wilenstrasse 2, 8574 Illighausen].
Numéro de publication: HR02-1005194417, Registre du commerce Thurgovie, (440)
elektrOwelt GmbH, in Kreuzlingen, CHE-110.046.694, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2016, S.0, Publ. 2981395).
Statutenänderung:
07.05.2021. 19.05.2021.
Firma neu:
IMMOTRUST GMBH.
Sitz neu:
Bischofszell.
Domizil neu:
c/o Treuhand Thomas & Graf AG, Fabrikstrasse 14, 9220 Bischofszell.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb sowie das Halten und Verwalten von Immobilien. Im weiteren erbringt sie Beratungsdienstleistungen in Finanzangelegenheiten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauri, Markus, von Bischofszell, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Erdin Hauri, Monica, von Zürich, in Kreuzlingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fincontrust GmbH (CHE-108.467.773), in Bischofszell, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Imboden, Gabriel, von Stans, in Niederwil SG (Oberbüren), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.