Renseignements sur Immobiliengesellschaft Oberhof AG Emmen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Immobiliengesellschaft Oberhof AG Emmen
- Immobiliengesellschaft Oberhof AG Emmen avec son siège à Emmen est une Société anonyme du domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres». Immobiliengesellschaft Oberhof AG Emmen est actif.
- L’entreprise a été fondée en 08.03.1972 et a 5 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 10.11.2023.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Immobiliengesellschaft Oberhof AG Emmen est le suivant : CHE-100.839.859.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Didier André Maus,
Alexandre Richard Nodale,
Jean-Yves Bieri,
Thierry Patrick Steininger,
Pierre-André Franck Maus
les plus récents personnes habilitée à signer
Didier André Maus,
Alexandre Richard Nodale,
Jean-Yves Bieri,
Thierry Patrick Steininger,
Pierre-André Franck Maus
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.03.1972
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Emmen
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.008.360-9
IDE/TVA
CHE-100.839.859
CHE-116.267.650 TVA
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb und Verkauf von Grundstücken (überbaut und nicht überbaut), insbesondere in der Gemeinde Emmen (Kanton Luzern), zum Zwecke der Überbauung mit grossflächigen Einkaufscentern; Bestellung von Baurechten für Dritte; Vermietung von einzelnen Teilen von Einkaufscentren; Betrieb von Einkaufscentern, mit Ausschluss des Betriebs von eigenen Detailverkaufsgeschäften oder Kaufhäusern; Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundeigentum sowie Urheberrechten, Patenten und Lizenzen; Vornahme von Finanzierungen; Zurverfügungstellung von Garantien, Bürgschaften und anderen Sicherheiten zugunsten von nahestehenden Gesellschaften oder Dritten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young SA | Lancy | 28.06.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Immobiliengesellschaft Oberhof AG Emmen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005881818, Registre du commerce Lucerne, (100)
Immobiliengesellschaft Oberhof AG Emmen, in Emmen, CHE-100.839.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2021, Publ. 1005100544).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aufseesser, Ron, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005100544, Registre du commerce Lucerne, (100)
Immobiliengesellschaft Oberhof AG Emmen, in Emmen, CHE-100.839.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2018, Publ. 4321093).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halff, Thierry, von Basel, in Gy, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maus, Didier, von Genève, in Hermance, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Genf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aufseesser, Ron, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri, Jean-Yves, von Langnau im Emmental, in Chigny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nodale, Alexandre, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steininger, Thierry, von Villars-sous-Yens, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4321093, Registre du commerce Lucerne, (100)
Immobiliengesellschaft Oberhof AG Emmen, in Emmen, CHE-100.839.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2016, Publ. 2960907).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG SA (CHE-269.292.664), in Genf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young SA (CHE-186.791.979), in Lancy, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.