Renseignements sur ImmobilienGenossenschaft Oberaargau
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de ImmobilienGenossenschaft Oberaargau
- ImmobilienGenossenschaft Oberaargau à Wiedlisbach est une Société coopérative du domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres». ImmobilienGenossenschaft Oberaargau est actif.
- Il y a 7 personnes actives inscrites dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 03.01.2024.
- L’organisation ImmobilienGenossenschaft Oberaargau est inscrite sous l’IDI CHE-107.234.976.
Direction (7)
les plus récents membres de l'administration
Katja Bevilacqua-Zuber,
Daniel Luder,
Christoph Fankhauser,
Dr. Ursula Grob,
Renate Grunder-Schärer
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Marcel Geisseler,
Katja Bevilacqua-Zuber,
Christoph Fankhauser
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.10.1891
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Wiedlisbach
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-053.5.007.394-2
IDE/TVA
CHE-107.234.976
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Genossenschaft bezweckt die Bereitstellung von Infrastruktur für das Wohnen, Betreuen und Pflegen von betagten Menschen sowie von Menschen mit einer Behinderung. Die Genossenschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche gründen und alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Langenthal | 27.04.2016 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
LMK Revisions AG | Langenthal | 14.05.2008 | 26.04.2016 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Genossenschaft Oberaargauisches Pflegeheim Wiedlisbach
- Oberaargauisches Pflegeheim Wiedlisbach
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour ImmobilienGenossenschaft Oberaargau
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005924331, Registre du commerce Berne, (36)
ImmobilienGenossenschaft Oberaargau, in Wiedlisbach, CHE-107.234.976, Genossenschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2023, Publ. 1005756644).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geisseler, Marcel, von Sursee, in Madiswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005756644, Registre du commerce Berne, (36)
ImmobilienGenossenschaft Oberaargau, in Wiedlisbach, CHE-107.234.976, Genossenschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2022, Publ. 1005599146).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommer, Martin, von Lauperswil, in Oberönz (Herzogenbuchsee), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005599146, Registre du commerce Berne, (36)
ImmobilienGenossenschaft Oberaargau, in Wiedlisbach, CHE-107.234.976, Genossenschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2021, Publ. 1005233450).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cattaneo-Rüegg, Katharina Agnes, von Mendrisio, in Herzogenbuchsee, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Thomas, von Thörigen, in Wiedlisbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bevilacqua-Zuber, Katja, von Madiswil, in Wiedlisbach, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luder, Daniel, von Seeberg, in Lotzwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.