Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Immo Valoris AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.05.2009
Radiation du registre du commerce
30.05.2024
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Meggen
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-140.3.003.424-7
IDE/TVA
CHE-114.862.617
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Vermittlung von Immobilien; Erwerb, Bau, Halten, Verwalten und Verkauf von Immobilien; Tätigung von Finanz- und Treuhandgeschäften; Vermögensverwaltung; Beteiligungen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Immo Valoris AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1006043662, Registre du commerce Lucerne, (100)
Immo Valoris AG, in Meggen, CHE-114.862.617, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2021, Publ. 1005130672). Die Aktiven und das Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die Valorvision SA, in Alpnach (CHE-115.950.477), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1005130672, Registre du commerce Lucerne, (100)
Immo Valoris AG, in Meggen, CHE-114.862.617, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2016, Publ. 3093375).
Statutenänderung:
12.03.2021.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]
Numéro de publication: 3093375, Registre du commerce Lucerne, (100)
Immo Valoris AG, in Meggen, CHE-114.862.617, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2016, Publ. 2653001).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Urs Markus, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Götz, Thomas, von Unterlangenegg, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Götz, Alexander, von Unterlangenegg, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.