Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Immo AG. Neugasse St. Gallen in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.01.1954
Radiation du registre du commerce
09.07.2021
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
St. Gallen
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.003.142-8
IDE/TVA
CHE-102.580.253
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
An- und Verkauf von Grundstücken, Bau und Umbau von Wohn- und Geschäftshäusern und Verwaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten, gewerbliche Schutzrechte, Know-how und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Immo AG. Neugasse St. Gallen
- Immo AG Neugasse St. Gallen
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Immo AG. Neugasse St. Gallen in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1005245430, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Immo AG. Neugasse St. Gallen in Liquidation, in St. Gallen, CHE-102.580.253, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2019, Publ. 1004771307). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1004771307, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Immo AG. Neugasse St. Gallen, in St. Gallen, CHE-102.580.253, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2019, Publ. 1004624553).
Firma neu:
Immo AG. Neugasse St. Gallen in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.11.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thalhammer, Stefan, von Altstätten, in Speicher, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Neuhaus, André, von Plaffeien, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Neuhaus, André, von Plaffeien, in Teufen AR, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thalhammer, Stefan, von Altstätten, in Speicher, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004624553, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Immo AG. Neugasse St. Gallen, in St. Gallen, CHE-102.580.253, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2009, S.14, Publ. 5021052).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wilburger, Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Hittisau (A), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thalhammer, Stefan, von Altstätten, in Speicher, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Neuhaus, André, von Plaffeien, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].