Renseignements sur IKuB vor Ort GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de IKuB vor Ort GmbH
- IKuB vor Ort GmbH a son siège social à Niederbipp et est actif. Elle est une Société à responsabilité limitée et est active dans le secteur «Autres activités sociales».
- La direction de l’entreprise IKuB vor Ort GmbH est composée de une personne.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 15.12.2022.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise IKuB vor Ort GmbH est le suivant : CHE-272.596.449.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.04.2018
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Niederbipp
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.4.073.820-4
IDE/TVA
CHE-272.596.449
Secteur
Autres activités sociales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der pädagogischen Begleitung, sowohl ambulant als auch stationär. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gegenstand der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour IKuB vor Ort GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005628947, Registre du commerce Berne, (36)
IKuB vor Ort GmbH, in Niederbipp, CHE-272.596.449, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2018, Publ. 4201125).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bangerter, Ruth, von Seedorf (BE), in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnägi, Daniel, von Höchstetten, in Niederbipp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 4201125, Registre du commerce Berne, (36)
IKuB vor Ort GmbH, in Niederbipp, CHE-272.596.449, Oberfeldweg 11, 4704 Niederbipp, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.04.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der pädagogischen Begleitung, sowohl ambulant als auch stationär. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gegenstand der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 17.04.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gnägi, Daniel, von Höchstetten, in Niederbipp, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bangerter, Ruth, von Seedorf (BE), in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.