À propos de IFG Consultancy Establishment
- L’entreprise a été fondée en 22.09.2008 et a 0 personnes à la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 14.05.2014, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- ACTIONIS AG, ADRESAFE AKTIENGESELLSCHAFT, ADVOKATURBÜRO JELENIK & PARTNER AG sont inscrites à la même adresse.
Titulaires
Participations
Dernières notifications pour IFG Consultancy Establishment
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 20179404, (1)
Handelsregister 14/05/2014, IFG Consultancy Establishment, Vaduz (FL-0002.301.074-8)Anstalt Firma bzw.
Name neu:
IFG Consultancy Establishment in Liquidation. Amtliche Auflösung und Liquidation der Anstalt lt. Verfügung des Amtes für Justiz vom 17.04.2014 (Art. 971 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 PGR in Verbindung mit Art. 114 HRV).
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Jelenik, Mag. Gerd Hermann, StA: Österreich, 9490 Vaduz, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 20169823, (1)
Handelsregister 31.12.2013, IFG Consultancy Establishment, Vaduz (FL-0002.301.074-8)Anstalt Repräsentanz/Zustelladresse neu: gelöscht.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Jelenik, Mag.iur. Gerd Hermann, StA: Österreich, 9490 Vaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
CSC' Company Structure Consulting AG, 9490 Vaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 20164923, (1)
Handelsregister 22/10/2013, IFG Consultancy Establishment, Vaduz (FL-0002.301.074-8)Anstalt Erloschene Angaben zur Verwaltung: Lommel, Bernd Reinhard, StA: Deutschland, 01157 Dresden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.