Renseignements sur Ideen in Holz Immo AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Ideen in Holz Immo AG
- Ideen in Holz Immo AG a son siège social à Steinach et est actif. Elle opère dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- La direction de l’entreprise Ideen in Holz Immo AG qui a été fondée le 27.02.2013, se compose de une personne.
- Le 28.07.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Ideen in Holz Immo AG est le suivant : CHE-315.848.087.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.02.2013
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Steinach
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.073.086-2
IDE/TVA
CHE-315.848.087
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Haltung, An- und Verkauf, Handel und Vermittlung sowie Verwaltung von Immobilien aller Art und Erbringen aller damit in Zusammenhang stehender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, belasten, verwalten, veräussern, überbauen, pachten, verpachten etc.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ideen in Holz Immo AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005806445, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Ideen in Holz Immo AG, in Steinach, CHE-315.848.087, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2013, S.0, Publ. 7087868).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Wehrli, Erika, von Steinach, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Stefan Erwin, von Steinach, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 7087868, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Ideen in Holz Immo AG, in Steinach, CH-320.3.073.086-2, Rorschacherstrasse 1, 9323 Steinach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.02.2013.
Zweck:
Haltung, An- und Verkauf, Handel und Vermittlung sowie Verwaltung von Immobilien aller Art und Erbringen aller damit in Zusammenhang stehender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, belasten, verwalten, veräussern, überbauen, pachten, verpachten etc.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.02.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Müller, Stefan Erwin, von Steinach, in Steinach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller-Wehrli, Erika, von Steinach, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.