Renseignements sur ICT CARE GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de ICT CARE GmbH
- ICT CARE GmbH de Allschwil est active dans le domaine «Fourniture de services informatiques» et est actif.
- La direction de l’entreprise ICT CARE GmbH est composée de une personne.
- Le 26.05.2017, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-283.102.076.
- Last Minute Transporte GmbH, TVC Clan VESPARI, Inhaber Francesco Vespari sont inscrites à la même adresse.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.05.2011
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Allschwil
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.4.014.736-9
IDE/TVA
CHE-283.102.076
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Beratung und Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Informatik, Kommunikation, Journalismus, Textherstellung und Public Relations sowie Handel mit und Verkauf von damit zusammenhängenden Produkten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Untenehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- ICT CARE Ltd liab. Co
- ICT CARE Sagl
- ICT CARE Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour ICT CARE GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3544653, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
ICT CARE GmbH, in Allschwil, CHE-283.102.076, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2017, Publ. 3438369).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaub, René, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Badrov, Alemka, kroatische Staatsangehörige, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3438369, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
ICT CARE GmbH, in Allschwil, CHE-283.102.076, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2011, Publ. 6173728).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaub, Christian, von Basel, in Allschwil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Vasina, Anna, russische Staatsangehörige, in Prag (CZ), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaub, René, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 139 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 6173728, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
ICT CARE GmbH (ICT CARE Sàrl) (ICT CARE Sagl) (ICT CARE Ltd liab. Co), in Allschwil, CH-280.4.014.736-9, Sandweg 57, 4123 Allschwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.05.2011.
Zweck:
Beratung und Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Informatik, Kommunikation, Journalismus, Textherstellung und Public Relations sowie Handel mit und Verkauf von damit zusammenhängenden Produkten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Untenehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 17.05.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schaub, René, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 139 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schaub, Christian, von Basel, in Allschwil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Vasina, Anna, russische Staatsangehörige, in Prag (CZ), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.