Renseignements sur hülsta Schweiz AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de hülsta Schweiz AG
- hülsta Schweiz AG à Luzern est une Société anonyme du domaine «Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires». hülsta Schweiz AG est actif.
- La direction de l’entreprise hülsta Schweiz AG est composée de 0 personnes.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 08.07.2024.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-339.036.128.
- Outre l’entreprise hülsta Schweiz AG il sont inscrits 4 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Gomes Immobilien AG, Inores GmbH, Inores Robotics AG.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.02.2023
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.816.026-4
IDE/TVA
CHE-339.036.128
Secteur
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb der Produkte und Dienstleistungen der hülsta Gruppe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen und Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour hülsta Schweiz AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006078076, Registre du commerce Lucerne, (100)
hülsta Schweiz AG, in Luzern, CHE-339.036.128, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2024, Publ. 1005947354).
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Marianne Esther, von Hochfelden, in Alpnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005947354, Registre du commerce Lucerne, (100)
hülsta Schweiz AG, in Luzern, CHE-339.036.128, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2023, Publ. 1005687877).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knecht, Dr. Thomas , deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005687877, Registre du commerce Lucerne, (100)
hülsta Schweiz AG, in Luzern, CHE-339.036.128, Hertensteinstrasse 2, 6004 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.02.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb der Produkte und Dienstleistungen der hülsta Gruppe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen und Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 20.02.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Knecht, Dr. Thomas , deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meier, Marianne Esther, von Hochfelden, in Alpnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.