Renseignements sur Hotel Villmergen GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Hotel Villmergen GmbH
- Hotel Villmergen GmbH est une Société à responsabilité limitée basée à Villmergen. Hotel Villmergen GmbH appartient au secteur «Exploiter des Hôtels, auberges et pensions» et est actuellement actif.
- La direction de l’entreprise Hotel Villmergen GmbH est composée de 5 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 01.12.2020. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise Hotel Villmergen GmbH est inscrite sous l’IDI CHE-218.666.300.
Direction (5)
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Dominik Andreas Wyss Rüttimann,
Rolf Otto Kasper,
Claudia Rüttimann
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.11.2013
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Villmergen
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.4.037.488-1
IDE/TVA
CHE-218.666.300
Secteur
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führung und Betrieb von einem oder mehreren Betrieben im Gastronomiebereich, insbesondere des Hotels Villmergen, in Villmergen; kann Dienstleistungen aller Art im Gastronomiebereich erbringen, Personal des Gastgewerbes betreuen und vermitteln, Grundstücke, Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen veräussern, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Wiget Treuhand AG | Oberentfelden | 07.09.2016 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treuhand AG Lenzburg | Lenzburg | 13.11.2013 | 06.09.2016 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Hotel Villmergen GmbH, Oberentfelden
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hotel Villmergen GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005036128, Registre du commerce Argovie, (400)
Hotel Villmergen GmbH, in Villmergen, CHE-218.666.300, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2019, Publ. 1004596129).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KAHAG AG (CHE-103.851.590), in Oberentfelden, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Swiss Gastro Holding AG (CHE-414.516.950), in Oberentfelden, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004596129, Registre du commerce Argovie, (400)
Hotel Villmergen GmbH, in Villmergen, CHE-218.666.300, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2016, Publ. 3042227).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KAHAG AG (CHE-103.851.590), in Oberentfelden, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Kasper Holding AG (CHE-103.851.590)];
Wyss Rüttimann, Dominik, von Stein (AG), in Rupperswil, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wohlen (AG)].
Numéro de publication: 3042227, Registre du commerce Argovie, (400)
Hotel Villmergen GmbH, in Villmergen, CHE-218.666.300, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, Publ. 2568333).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand AG Lenzburg, in Lenzburg, Revisionsstelle,.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiget Treuhand AG (CHE-105.866.728), in Oberentfelden, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.