Adresse
c/o Michel Anzévui
Route Principale 23
1984 Les Haudères
Renseignements sur Hôtel Edelweiss Les Haudères SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Hôtel Edelweiss Les Haudères SA
- Hôtel Edelweiss Les Haudères SA avec son siège à Les Haudères est actif. Hôtel Edelweiss Les Haudères SA est active dans le domaine «Exploiter des etablissement de restauration».
- La direction de l’entreprise Hôtel Edelweiss Les Haudères SA qui a été fondée le 11.03.1993, se compose de 4 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 26.03.2021. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- Hôtel Edelweiss Les Haudères SA est inscrite dans le canton VS sous l’IDI CHE-101.841.617.
- Entreprises avec la même adresse: MAAB Architecture Sàrl, Michel Anzévui.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Jean Noël Anzévui,
Valérie Rossier,
Marie Laurence Elisabeth Anzévui,
Michel Anzévui-Praz
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.03.1993
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Evolène
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-626.3.003.209-1
IDE/TVA
CHE-101.841.617
Secteur
Exploiter des etablissement de restauration
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Achat, exploitation et développement de l'Hôtel Edelweiss aux Haudères.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Trefida Société Fiduciaire SA | Sion | <2004 | 28.06.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hôtel Edelweiss Les Haudères SA
Numéro de publication: HR02-1005135146, Registre du commerce Valais, (626)
Hôtel Edelweiss Les Haudères SA, à Evolène, CHE-101.841.617, société anonyme (No. FOSC 247 du 20.12.2018, Publ. 1004526914).
Nouvelle adresse:
c/o Michel Anzévui, Route Principale 23, 1984 Les Haudères.
Numéro de publication: HR02-1004526914, Registre du commerce Valais, (626)
Hôtel Edelweiss Les Haudères SA, à Evolène, CHE-101.841.617, société anonyme (No. FOSC 12 du 20.01.2014, Publ. 1295459).
Inscription ou modification de personne(s):
Anzévui, Jean Noël, de Evolène, à Evolène, administrateur, sans droit de signature.
Numéro de publication: 1295459, Registre du commerce Valais, (626)
Hôtel Edelweiss Les Haudères SA, à Evolène, CHE-101.841.617, société anonyme (No. FOSC 205 du 21.10.2011, Publ. 6385906).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Favre, Raymond, de Evolène, à Evolène, administrateur, sans droit de signature;
Anzévui, Henri, de Evolène, à Evolène, secrétaire, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Rossier, Valérie, de Saint-Martin VS, à Saint-Martin VS, administratrice et secrétaire, sans droit de signature;
Anzévui, Marie Laurence Elisabeth, de Evolène, à Evolène, administratrice, sans droit de signature.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.