Renseignements sur Holzmarkt Ostschweiz AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Holzmarkt Ostschweiz AG
- Holzmarkt Ostschweiz AG a son siège social à Degersheim et est actif. Elle opère dans le domaine «Autres commerces avec des biens divers».
- L’entreprise a été fondée en 24.11.2008 et a 5 personnes à la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 24.06.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-114.601.287.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Reto Bless,
Andreas Widmer,
Urs Fuchs,
Gerhard Karl Konrad,
Heinz Engler
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.11.2008
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Degersheim
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.064.339-7
IDE/TVA
CHE-114.601.287
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Vermarktung und Vermittlung von Holz, sowie von Waldprodukten aller Art, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Interessen der Aktionäre. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten, gewerbliche Schutzrechte, Know-how, Immaterialgüterrechte und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Wälti Treuhand und Revisionen AG in Liquidation | Bad Ragaz | 28.11.2008 | 25.06.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Holzmarkt Ostschweiz AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006065150, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Holzmarkt Ostschweiz AG, in Degersheim, CHE-114.601.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2023, Publ. 1005795901).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gschwend, Roman, von St. Gallen, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bless, Reto, von Flums, in Kaltbrunn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005795901, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Holzmarkt Ostschweiz AG, in Degersheim, CHE-114.601.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2021, Publ. 1005342444).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Thomas, von Kirchberg SG und Oberriet SG, in Rüthi SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Andreas, von Mosnang, in Mühlrüti (Mosnang), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005342444, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Holzmarkt Ostschweiz AG, in Neckertal, CHE-114.601.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 21.08.2020, Publ. 1004962576).
Statutenänderung:
17.11.2021.
Sitz neu:
Degersheim.
Domizil neu:
Sonnhaldenstrasse 47a, 9113 Degersheim.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermarktung und Vermittlung von Holz, sowie von Waldprodukten aller Art, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Interessen der Aktionäre. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten, gewerbliche Schutzrechte, Know-how, Immaterialgüterrechte und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung vom Verein Waldwirtschaft St. Gallen & Liechtenstein (WVSG + FL), in Brunnadern (CH-320.6.024.651-9) den Geschäftszweig Holzvermarktung mit Aktiven und Passiven zum Preis von höchstens CHF 320'000.-- zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.