Renseignements sur Holzbau Finstersee AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Holzbau Finstersee AG
- Holzbau Finstersee AG a son siège social à Finstersee et est actif. Elle opère dans le domaine «Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois».
- L’entreprise a été fondée le 27.01.1989.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 25.05.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Holzbau Finstersee AG est le suivant : CHE-106.776.387.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.01.1989
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Menzingen
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.014.362-4
IDE/TVA
CHE-106.776.387
Secteur
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Holzbau, insbesondere Erbringung von Planungsarbeiten und Bauleitungsdienstleistungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treuhand von Flüe AG | Zug | 24.12.1992 | 24.05.2023 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Zürcher Holzbau AG, Finstersee
- Zürcher Holzbau AG, Neuheim
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Holzbau Finstersee AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005753651, Registre du commerce Zoug, (170)
Holzbau Finstersee AG, in Menzingen, CHE-106.776.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2023, Publ. 1005664469). Mit Erklärung vom 08.05.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand von Flüe AG, in Zug, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005664469, Registre du commerce Zoug, (170)
Holzbau Finstersee AG, in Menzingen, CHE-106.776.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2021, Publ. 1005276432).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeiter, Hans, von Fieschertal, in Schindellegi, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Beat, von Menzingen, in Menzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005276432, Registre du commerce Zoug, (170)
Holzbau Finstersee AG, in Menzingen, CHE-106.776.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2017, Publ. 3937365).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Christian, von Menzingen, in Finstersee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Beat, von Menzingen, in Menzingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.