Adresse
Via alle Gerre 13
6596 Gordola
Renseignements sur Hochseeparggüür Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Hochseeparggüür Holding AG
- Hochseeparggüür Holding AG est une Société anonyme basée à Gordola. Hochseeparggüür Holding AG appartient au secteur «Exploitation des autres institutions financières» et est actuellement actif.
- Hochseeparggüür Holding AG a 2 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 03.05.2021.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce TI avec l’IDI CHE-102.873.608.
- Exactement à cette adresse il existe 3 autres entreprises actives. Cela comprend: ASUMI SA, BAR MAMA SAGL, Frutta Banfi SA.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.08.1957
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Gordola
Registre du commerce
TI
Numéro au registre du commerce
CH-524.3.002.541-0
IDE/TVA
CHE-102.873.608
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine)
La società ha per scopo la partecipazione a società e imprese finanziarie, commerciali, industriali e immobiliari sia in Svizzera che all'estero; acquisto, vendita e gestione di immobili in Svizzera e all'estero, esecuzione di lavori amministrativi, di gestione e di intermediazione. La società può costituire succursali e filiali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese svizzere o estere, acquistare o fondare altre imprese dello stesso genere, nonché stipulare tutti i negozi e i contratti che sono idonei a promuovere lo scopo della società o che si trovano comunque in una relazione diretta o indiretta con il raggiungimento dello scopo stesso.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Meng und Partner AG Baden | Baden | 16.12.2008 | 14.04.2019 | |
M Fiduciaria SA | Cadenazzo | 20.09.2006 | 15.12.2008 | |
Finreco SA | Bellinzona | <2004 | 19.09.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Gelly Limited
- Gelly Ltd
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hochseeparggüür Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005167250, Registre du commerce Tessin, (501)
Hochseeparggüür Holding AG, in Gordola, CHE-102.873.608, società anonima (Nr. FUSC 73 del 15.04.2019, Pubbl. 1004610967).
Statuti modificati:
23.04.2021.
Nuove azioni:
1'400 azioni nominative da CHF 500.00 [finora: 1'400 azioni al portatore da CHF 500.00].
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera raccomandata.
Numéro de publication: HR02-1004610967, Registre du commerce Tessin, (501)
Hochseeparggüür Holding AG, in Gordola, CHE-102.873.608, società anonima (Nr. FUSC 4 del 08.01.2018, Pubbl. 3973271). Secondo dichiarazione del 09.04.2019 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Meng und Partner AG Baden (CHE-106.768.152), in Baden, ufficio di revisione.
Numéro de publication: 3973271, Registre du commerce Tessin, (501)
Hochseeparggüür Holding AG, finora in Stans, CHE-102.873.608, società anonima (Nr. FUSC 251 del 30.12.2013, Pubbl. 1262243).
Statuti modificati:
21.12.2017.
Nuova sede:
Gordola.
Nuovo recapito:
Via alla Gerre 13, 6596 Gordola.
Nuovo scopo:
La società ha per scopo la partecipazione a società e imprese finanziarie, commerciali, industriali e immobiliari sia in Svizzera che all'estero;
acquisto, vendita e gestione di immobili in Svizzera e all'estero, esecuzione di lavori amministrativi, di gestione e di intermediazione. La società può costituire succursali e filiali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese svizzere o estere, acquistare o fondare altre imprese dello stesso genere, nonché stipulare tutti i negozi e i contratti che sono idonei a promuovere lo scopo della società o che si trovano comunque in una relazione diretta o indiretta con il raggiungimento dello scopo stesso. [radiati: Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.]. Aumento ordinario del capitale azionario.
Nuovo organo di pubblicazione:
FUSC .
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera raccomandata. Aumento ordinario del capitale azionario. [radiati: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons Nidwalden gestrichenen Tatsachen sowie allfällige frühere Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Wernli, Susanne, da Thalheim (AG), in Wettingen, presidente, con firma collettiva a due;
Bricchi, Monja, da Onsernone, in Gordola, membro, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Bisi, Mauro, da Brione (Verzasca), in Minusio, amministratore unico, con firma individuale;
Meng und Partner AG Baden (CHE-106.768.152), in Baden, ufficio di revisione [finora: Meng und Partner AG Baden, in Baden (CH-400.3.009.659-2)];
Bisi-Banfi, Vera Vittoria, da Bellinzona, in Minusio, con procura individuale.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.