Renseignements sur HM Handel GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de HM Handel GmbH
- HM Handel GmbH de Dürnten est active dans le domaine «Commerce de biens de consommation» et est actif.
- La direction de l’entreprise HM Handel GmbH qui a été fondée le 24.02.2014, se compose de 2 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 18.08.2016.
- HM Handel GmbH est inscrite dans le canton ZH sous l’IDI CHE-297.817.477.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.02.2014
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Dürnten
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.052.126-3
IDE/TVA
CHE-297.817.477
Secteur
Commerce de biens de consommation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Produkten aller Art, insbesondere im Gastronomie Nonfood-Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann, sofern die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt sind, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- HM Handel LLC
- HM Handel SAGL
- HM Handel SARL
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour HM Handel GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3009041, Registre du commerce Zurich, (20)
HM Handel GmbH, in Dürnten, CHE-297.817.477, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2016, Publ. 2807421).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleiser, Hansjürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Dürnten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Bernardino-Kleiser, Marianne, von Zürich, in Dürnten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 2807421, Registre du commerce Zurich, (20)
HM Handel GmbH, in Dürnten, CHE-297.817.477, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2014, Publ. 1619299).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleiser, Hansjürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Dürnten, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1619299, Registre du commerce Zurich, (20)
HM Handel GmbH, in Dürnten, CHE-297.817.477, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2014, Publ. 1369797).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kleiser, Hansjürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Dürnten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernardino-Kleiser, Marianne, von Zürich, in Dürnten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.