Renseignements sur Hildegard Klinik AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Hildegard Klinik AG
- Hildegard Klinik AG avec son siège à Basel est une Société anonyme du domaine «Exploitation des hôpitaux». Hildegard Klinik AG est actif.
- L’entreprise a été fondée en 17.06.2019 et a 8 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 29.05.2024.
- L'IDE déclaré est CHE-374.790.721.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil d'administration
Thomas Rudin,
Barbara Simon-Halbe,
Cyrill Vögelin,
Nils Henrik Pfahler,
Rolf Paul Huck
les plus récents personnes habilitée à signer
Thomas Rudin,
Barbara Simon-Halbe,
Cyrill Vögelin,
Nils Henrik Pfahler,
Rolf Paul Huck
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.06.2019
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.3.015.893-6
IDE/TVA
CHE-374.790.721
Secteur
Exploitation des hôpitaux
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer gemeinnützigen, nicht kommerziellen Klinik in Basel-Stadt, die menschliche und medizinische Betreuung bietet, auch in den letzten Monaten und Wochen des Lebens.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | Brugg | 20.06.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hildegard Klinik AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006042594, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Hildegard Klinik AG, in Basel, CHE-374.790.721, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2023, Publ. 1005740616).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moulin, Philippe, von Ormont-Dessus, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bandini, Luciano, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudin, Thomas, von Arboldswil, in Ziefen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huck, Rolf, von Wiedlisbach, in Ettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfahler, Nils Henrik, von Bern, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simon-Halbe, Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Lörrach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögelin, Cyrill, von Basel, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005740616, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Hildegard Klinik AG, in Basel, CHE-374.790.721, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2022, Publ. 1005491534).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Bettina, von Basel, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehret, Thomas, von Beromünster, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates.
Numéro de publication: HR02-1005491534, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Hildegard Klinik AG, in Basel, CHE-374.790.721, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2021, Publ. 1005277321).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lo Conti, Anna, italienische Staatsangehörige, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Bettina, von Basel, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.