Renseignements sur Heliakos SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Heliakos SA
- Heliakos SA de Lausanne est active dans le domaine «Bâtiments général» et est actif.
- Heliakos SA a une personne à la direction.
- Le 17.05.2021, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-103.981.850.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.03.1979
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.002.705-4
IDE/TVA
CHE-103.981.850
Secteur
Bâtiments général
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but: la construction, l'achat, la vente et la détention d'immeuble, ainsi que la participation à toute entreprise ayant un but analogue (pour but complet cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BERATUNG NEUMA AG | Lugano | <2004 | 16.08.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Heliakos SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005183420, Registre du commerce Vaud, (550)
Heliakos SA, à Lausanne, CHE-103.981.850 (FOSC du 04.07.2017, p. 0/3621635). Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Capital-actions:
CHF 50'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 50 actions nominatives de CHF 1'000.
Numéro de publication: 3621635, Registre du commerce Vaud, (550)
Heliakos SA, précédemment à Roveredo (GR), CHE-103.981.850 (FOSC du 30.12.2013, p. 0/1262795). Siège transféré à Lausanne.
Nouvelle adresse:
avenue des Bains 38 A, 1007 Lausanne. Statuts modifiés en le 22 juin 2017.
Nouveau but:
la société a pour but: la construction, l'achat, la vente et la détention d'immeuble, ainsi que la participation à toute entreprise ayant un but analogue (pour but complet cf. statuts).
Capital-actions:
CHF 50'000, entièrement libéré, divisé en 50 actions au porteur de CHF 1'000.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce. Les statuts ne prévoient plus de clause particulière au sujet du mode de communications aux actionnaires. Cattaneo Sergio n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Papadaniel Yannis, de et à Lausanne. Selon déclaration du 4 juin 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Numéro de publication: 3621379, Registre du commerce Grisons, (350)
Heliakos SA, in Roveredo (GR), CHE-103.981.850, società anonima (Nr. FUSC 251 del 30.12.2013, Pubbl. 1262795). La società è cancellata d'ufficio nel registro di commercio del cantone dei Grigioni, avendo trasferito la sua sede a Lausanne nel registro di commercio del Cantone Vaud.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.