Renseignements sur Heilpädagogisches Zentrum Romanshorn
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Heilpädagogisches Zentrum Romanshorn
- Heilpädagogisches Zentrum Romanshorn a son siège social à Romanshorn, est actif et est active dans le domaine «Exploitation delles ecoles primaires».
- La direction de l’organisation Heilpädagogisches Zentrum Romanshorn est composée de 8 personnes.
- Le 28.09.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce du canton TG sous l’IDI CHE-107.069.708.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil de fondation
Rolf Schläpfer,
Walter Eggenberger,
Diana Niederer-Pala,
Hans Jürg Amrhein,
Hildegard Marolf-Staub
les plus récents personnes habilitée à signer
Barbara Schwarzenbach Berger,
Hans Jürg Amrhein,
Daniel Müller
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.05.2004
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Romanshorn
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.7.017.166-6
IDE/TVA
CHE-107.069.708
Secteur
Exploitation delles ecoles primaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt die Bildung von Kindern und Jugendlichen mit geistiger und mehrfacher Behinderung durch adäquate Angebote in den Bereichen Beratung, Betreuung, Schulung, Therapie und Wohnen. Sie ist verantwortliche für die Führung der öffentlichen Sonderschule für Kinder und Jugendliche mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Sie kann im Rahmen der verfügbaren Mittel und unter Vorbehalt der nötigen Bewilligungen weitere Einrichtungen führen sowie die bestehenden Angebote gewandelten Bedürfnissen anpassen. Die Stiftung kann sich an Institutionen mit gleichen oder ähnlichen Zielsetzungen beteiligen oder mit ihnen zusammenschliessen und Liegenschaften erwerben sowie Gebäulichkeiten erstellen. Sie ist nicht profitorientiert.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Rotmonten Wirtschaftsprüfung AG | St. Gallen | 05.02.2019 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Rotmonten Treuhand AG | St. Gallen | 21.12.2016 | 04.02.2019 | |
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG | St. Gallen | 01.06.2006 | 20.12.2016 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Heilpädagogische Schule Romanshorn
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Heilpädagogisches Zentrum Romanshorn
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005847946, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Heilpädagogisches Zentrum Romanshorn, in Romanshorn, CHE-107.069.708, Stiftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2019, Publ. 1004558997).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schrepfer, Erich, von Obstalden, in Amriswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amrhein, Hans Jürg, von Engelberg, in Tägerwilen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Daniel, von Tobel-Tägerschen, in Egnach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eggenberger, Walter, von Ermatingen, in Romanshorn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marolf-Staub, Hildegard, genannt Hilde, von Walperswil, in Romanshorn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Niederer-Pala, Diana, von Wolfhalden, in Salmsach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schläpfer, Rolf, von Rehetobel, in Kesswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004558997, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Heilpädagogisches Zentrum Romanshorn, in Romanshorn, CHE-107.069.708, Stiftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2018, Publ. 1004468378).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rotmonten Treuhand AG (CHE-103.555.424), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rotmonten Wirtschaftsprüfung AG (CHE-205.494.662), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004468378, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Heilpädagogisches Zentrum Romanshorn, in Romanshorn, CHE-107.069.708, Stiftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2016, Publ. 3238087).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amrhein, Hans Jürg, von Engelberg, in Tägerwilen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Landschlacht (Münsterlingen)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.