Renseignements sur Hebetecfreyssinet Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Hebetecfreyssinet Holding AG
- Hebetecfreyssinet Holding AG a son siège social à Hindelbank et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Exploitation des sociétés de participation».
- La direction se compose de 4 personnes. L'entreprise a été fondée le 29.06.1995.
- Le 17.01.2022, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise Hebetecfreyssinet Holding AG est inscrite sous l’IDI CHE-108.338.526.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Jean-Philippe Ricard,
Steven Dunnewijk,
Pascal Thillerot,
Eric Mellier
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.06.1995
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Hindelbank
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-053.3.004.559-5
IDE/TVA
CHE-108.338.526
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmungen. Sie kann auch Handelsgeschäfte betreiben und Managementleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann Börsengeschäfte tätigen, Grundstücke erwerben oder veräussern, sich mit anderen Unternehmen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit diesem in Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Rom Treuhand AG | Bern | 07.07.2010 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ENGEL COPERA AG | Köniz | 13.07.2006 | 25.01.2010 | |
BDO AG | Burgdorf | <2004 | 12.07.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Hebetecfreyssinet Holding SA
- Hebetecfreyssinet Holding Ltd
- Hebetec Engineering AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hebetecfreyssinet Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005381945, Registre du commerce Berne, (36)
Hebetecfreyssinet Holding AG, in Hindelbank, CHE-108.338.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005202164).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nagle, Patrick Joseph, irischer Staatsangehöriger, in Shrewsbury (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pellerin, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Vevey, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ricard, Jean-Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005202164, Registre du commerce Berne, (36)
Hebetecfreyssinet Holding AG, in Hindelbank, CHE-108.338.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2021, Publ. 1005100400).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dunnewijk, Steven, niederländischer Staatsangehöriger, in Corseaux, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005100400, Registre du commerce Berne, (36)
Hebetecfreyssinet Holding AG, in Hindelbank, CHE-108.338.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2019, Publ. 1004792029).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abbühl, Markus, von Därstetten, in Oberwil im Simmental, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joss, Beat, von Konolfingen, in Bäriswil BE (Bäriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pellerin, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Vevey, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.