Renseignements sur Hch. Borer Kartenverlag AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Hch. Borer Kartenverlag AG
- Hch. Borer Kartenverlag AG a son siège social à Erschwil, est actif et est active dans le domaine «Exploiter d'un édition (analogue/digitale)».
- La direction se compose de une personne.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 09.07.2018. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-107.138.226.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.04.1978
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Erschwil
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-261.3.000.056-0
IDE/TVA
CHE-107.138.226
Secteur
Exploiter d'un édition (analogue/digitale)
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von Druckerzeugnissen sowie den Handel mit Papeteriewaren und Artikeln für den Bürobedarf. Die Gesellschaft kann nun auch Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte übernehmen oder erteilen, Darlehen gewähren oder aufnehmen, sowie Liegenschaften erwerben oder veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Solothurn | 09.07.2018 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Trigon Treuhand Fink | Solothurn | 23.02.2010 | 08.07.2018 | |
Trigon Treuhand Stadler, Fink | Solothurn | <2004 | 22.02.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Borer Hch. Kartenverlag AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hch. Borer Kartenverlag AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4345549, Registre du commerce Soleure, (241)
Hch. Borer Kartenverlag AG, in Erschwil, CHE-107.138.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2017, Publ. 3747105).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trigon Treuhand Fink, in Solothurn (CH-241.1.008.863-4), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-389.731.986), in Solothurn, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3747105, Registre du commerce Soleure, (241)
Hch. Borer Kartenverlag AG, in Erschwil, CHE-107.138.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 02.08.2012, Publ. 6793614).
Domizil neu:
Ilbachstrasse 39, 4228 Erschwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borer, Rolf, von Erschwil, in Erschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borer, Daniel, von Erschwil, in Erschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6793614, Registre du commerce Soleure, (241)
Hch. Borer Kartenverlag AG, in Erschwil, CH-261.3.000.056-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2011, S. 0, Publ. 6221004).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borer, Rosemarie, von Erschwil, in Erschwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borer, Daniel, von Erschwil, in Erschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Borer, Rolf, von Erschwil, in Erschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.