Renseignements sur Haus der türkischen Gastarbeiter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Haus der türkischen Gastarbeiter
- Haus der türkischen Gastarbeiter avec son siège à Aarburg est une Association du domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques». Haus der türkischen Gastarbeiter est actif.
- L’organisation a été fondée le 28.08.1990.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 29.09.2023.
- L'IDI d'organisation est CHE-102.484.520.
Direction (3)
les plus récents membres du comité
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.08.1990
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Aarburg
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.6.009.311-8
IDE/TVA
CHE-102.484.520
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Der Verein setzt die Ziele der Türkisch-Islamischen Stiftung für die Schweiz mit Sitz in Zürich um. Er kümmert sich um die religiösen, nationalen, kulturellen und sozialen Anliegen aller Muslime in der Schweiz und fördert deren Integration in die schweizerische Wohnbevölkerung.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Haus der türkischen Gastarbeiter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005848897, Registre du commerce Argovie, (400)
Haus der türkischen Gastarbeiter, in Aarburg, CHE-102.484.520, Verein (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2020, Publ. 1004825292).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Avcioglu, Ibrahim, von Däniken, in Däniken, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gürsoy, Seref, von Rafz, in Olten, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004825292, Registre du commerce Argovie, (400)
Haus der türkischen Gastarbeiter, in Aarburg, CHE-102.484.520, Verein (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2019, Publ. 1004785528).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Avcioglu, Ibrahim, von Däniken, in Däniken, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: türkischer Staatsangehöriger, in Dulliken].
Numéro de publication: HR02-1004785528, Registre du commerce Argovie, (400)
Haus der türkischen Gastarbeiter, in Aarburg, CHE-102.484.520, Verein (SHAB Nr. 174 vom 07.09.1990, S.3613).
Statutenänderung:
20.01.2019.
Zweck neu:
Der Verein setzt die Ziele der Türkisch-Islamischen Stiftung für die Schweiz mit Sitz in Zürich um. Er kümmert sich um die religiösen, nationalen, kulturellen und sozialen Anliegen aller Muslime in der Schweiz und fördert deren Integration in die schweizerische Wohnbevölkerung.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gem. Art. 92 lit. i.] [gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftung der Mitglieder.].
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Spenden und sonstige Zuwendungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tütüncü, Idris, türkischer Staatsangehöriger, in Dulliken, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Polat, Aslan, türkischer Staatsangehöriger, in Aarburg, Vizepräsident des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Avcioglu, Ibrahim, türkischer Staatsangehöriger, in Dulliken, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Däniken, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dodurga, Ferhat, von Altishofen, in Oftringen, Vizepräsident des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Konçak, Orkun, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.