Filiales (1)
Renseignements sur HARTMANN Medienmacher GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de HARTMANN Medienmacher GmbH
- HARTMANN Medienmacher GmbH a son siège social à Buonas, est actif et est active dans le domaine «Production, location et distribution de films et de programmes TV».
- La direction de l’entreprise HARTMANN Medienmacher GmbH est composée de une personne.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 10.03.2021.
- L'IDE déclaré est CHE-109.678.918.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Nik Hartmann, Strassengenossenschaft "Neuhofstrasse, Neuhofweg, Steinweg".
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.09.2002
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Risch
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.4.003.892-6
IDE/TVA
CHE-109.678.918
Secteur
Production, location et distribution de films et de programmes TV
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Kreation von Medienerzeugnissen aller Art, deren Herausgabe und den Handel mit diesen, die Konzeption, Kreation und Organisation von medialen Ereignissen sowie die Beratung für audiovisuelle Kommunikation. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche übernehmen oder errichten sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt der Förderung des Gesellschaftszwecks dienen. Im Übrigen kann die Gesellschaft im In- und Ausland Grundeigentum Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- HARTMANN Architektur & Medien GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour HARTMANN Medienmacher GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005120140, Registre du commerce Zoug, (170)
HARTMANN Architektur & Medien GmbH, in Risch, CHE-109.678.918, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2021, Publ. 1005110889).
Statutenänderung:
16.02.2021.
Firma neu:
HARTMANN Medienmacher GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Kreation von Medienerzeugnissen aller Art, deren Herausgabe und den Handel mit diesen, die Konzeption, Kreation und Organisation von medialen Ereignissen sowie die Beratung für audiovisuelle Kommunikation. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche übernehmen oder errichten sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt der Förderung des Gesellschaftszwecks dienen. Im Übrigen kann die Gesellschaft im In- und Ausland Grundeigentum Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Valentin, von Zug, in Baar, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Dominik-Marc, von Ziefen, in Risch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.