Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o René Andreas Utiger
Ifang 16
5304 Endingen
Renseignements sur Handball Aargau Ost AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.02.2021
Radiation du registre du commerce
20.07.2023
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Endingen
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.448.763-9
IDE/TVA
CHE-240.606.055
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Spitzenhandball in der Region Aargau Ost, die Förderung von Handball-Nachwuchsspielern und -Talenten für den Spitzensport sowie den Betrieb von Handballschulen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
UTA Treuhand AG Baden | Baden | 10.02.2021 | 19.07.2023 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Handball Aargau Ost AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1005800361, Registre du commerce Argovie, (400)
Handball Aargau Ost AG, in Endingen, CHE-240.606.055, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2021, Publ. 1005097164). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Handball Baden-Endingen AG, in Endingen (CHE-191.023.142), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR01-1005097164, Registre du commerce Argovie, (400)
Handball Aargau Ost AG, in Endingen, CHE-240.606.055, c/o René Andreas Utiger, Ifang 16, 5304 Endingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.02.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Spitzenhandball in der Region Aargau Ost, die Förderung von Handball-Nachwuchsspielern und -Talenten für den Spitzensport sowie den Betrieb von Handballschulen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Küng, Roger Patric, von Beinwil (Freiamt), in Auenstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geissmann, Hans Peter, von Hägglingen, in Freienwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Utiger, René Andreas, von Baar, in Endingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
UTA Treuhand AG Baden (CHE-108.032.553), in Baden, Revisionsstelle.