Renseignements sur Hand & Werk AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Hand & Werk AG
- Hand & Werk AG avec son siège à Rossrüti est actif. Hand & Werk AG est active dans le domaine «Autres travaux de construction».
- La direction de l’entreprise Hand & Werk AG qui a été fondée le 22.04.1991, se compose de une personne.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 08.02.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise Hand & Werk AG est inscrite sous l’IDI CHE-108.094.152.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.04.1991
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Wil (SG)
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.032.788-7
IDE/TVA
CHE-108.094.152
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führen von Betrieben der Maler-, Gipser- und Schlossereibranche, sowie anverwandten Handwerkergeschäften und aller damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Firma bietet auch komplementäre Methoden zur Verbesserung des Wohnklimas an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Patente, Lizenzen und Wertschriften erwerben, verwerten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
consis Wirtschaftsprüfung AG | Wil (SG) | 17.07.2006 | 09.07.2009 | |
Solaris Immobilien AG | Wil (SG) | <2004 | 16.07.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Markus Merki AG
- Merki Markus AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hand & Werk AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005956249, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Hand & Werk AG, in Wil (SG), CHE-108.094.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2022, Publ. 1005455270).
Domizil neu:
Freudenbergstrasse 1b, 9512 Rossrüti.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merki, Markus, von Wiesendangen, in Bronschhofen (Wil (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zverotic, Adel, montenegrinischer Staatsangehöriger, in Wattwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005455270, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Hand & Werk AG, in Wil (SG), CHE-108.094.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2009, S.23, Publ. 5129794).
Domizil neu:
Edelweissstrasse 7, 9552 Bronschhofen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merki, Markus, von Wiesendangen, in Bronschhofen (Wil (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Bertschikon, in Wil SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift]. [Änderung der Funktion aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften]. [Änderung des Heimatortes aufgrund Gemeindefusion].
Numéro de publication: 5129794, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Markus Merki AG, in Wil SG, CH-320.3.032.788-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2008, S. 11, Publ. 4339386).
Statutenänderung:
10.06.2009.
Firma neu:
Hand & Werk AG.
Zweck neu:
Führen von Betrieben der Maler-, Gipser- und Schlossereibranche, sowie anverwandten Handwerkergeschäften und aller damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Firma bietet auch komplementäre Methoden zur Verbesserung des Wohnklimas an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Patente, Lizenzen und Wertschriften erwerben, verwerten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 22.04.1991 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 22. April 1991 von der bisherigen Kollektivgesellschaft Merki & Co, Farbhaus 'zum Turm', in Bischofszell, Mobiliar, Einrichtungen, Werkzeuge, Maler-, Tapezier- und Büromaterialien sowie einen Geschäftsbus Marke 'Ducato' zum Preise von CHF 53'678.50, wovon CHF 50'000.-- an das Grundkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
consis Wirtschaftsprüfung AG, in Wil SG, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.