Renseignements sur Habitage SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Habitage SA
- Habitage SA est actuellement actif et est dans le secteur Achat & vente de biens immobiliers propres. Le siège social se trouve à Lonay.
- La direction de l’entreprise Habitage SA est composée de 2 personnes.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 27.05.2021, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDI d'entreprise est CHE-101.727.536.
- Entreprises avec la même adresse: A Carré Architecture et aménagement SA, AGP Diffusion SA, Chocapa SA.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.05.1990
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lonay
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.100.780-6
IDE/TVA
CHE-101.727.536
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Achat, vente, mise en valeur et exploitation d'appartements et de tous immeubles, plus particulièrement ceux destinés à des personnes âgées.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire AR Conseils SA | Nyon | 19.05.2011 | 02.12.2014 | |
Fiduciaire Hubert Parmelin | Gland | <2004 | 18.05.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Habitage S.A.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Habitage SA
Numéro de publication: HR02-1005194802, Registre du commerce Vaud, (550)
Habitage SA, à Lonay, CHE-101.727.536 (FOSC du 29.04.2020, p. 0/1004879795). Cuérel Céline se nomme désormais Bidinost-Cuérel Céline.
Numéro de publication: HR02-1004879795, Registre du commerce Vaud, (550)
Habitage SA, à Lonay, CHE-101.727.536 (FOSC du 26.03.2018, p. 0/4134715). Recordon Claude est nommé président et signe désormais collectivement à deux.
Nouvelle administratrice avec signature collective à deux:
Cuérel Céline, de Villars-Sainte-Croix, à Saint-Sulpice (VD), secrétaire.
Numéro de publication: 4134715, Registre du commerce Vaud, (550)
Habitage SA, à Saint-Sulpice (VD), CHE-101.727.536 (FOSC du 20.11.2017, p. 0/3879783). Statuts modifiés le 14 mars 2018. Siège transféré à Lonay.
Nouvelle adresse:
Chemin du Bief 8, 1027 Lonay.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.