Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Responsabilité
Employés
-Marques actives
-Renseignements sur H-O OEGERLI MARKUS DIPL. ARCHITEKT SIA
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.10.2000
Radiation du registre du commerce
12.05.2015
Forme juridique
Raison individuelle
Siège social de l'entreprise
Olten
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-249.2.004.180-8
IDE/TVA
CHE-106.841.205
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Architekturbüros, Möbeldesign und Betrieb einer Kaffeebar.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- H&O OEGERLI BRUNNER DIPL. ARCHITEKTEN SIA
- H & O Architekten Oegerli, Brunner
- H & O Hagmann, Oegerli, Brunner
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour H-O OEGERLI MARKUS DIPL. ARCHITEKT SIA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2147067, Registre du commerce Soleure, (241)
H-O OEGERLI MARKUS DIPL. ARCHITEKT SIA, in Olten, CHE-106.841.205, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 244 vom 14.12.2012, Publ. 6975646). Das Einzelunternehmen ist infolge Übergangs der Aktiven und Passiven an die 'H-O OEGERLI MARKUS ARCHITEKTEN SIA AG', in Olten (CHE-490.349.080), erloschen.
Numéro de publication: 6975646, Registre du commerce Soleure, (241)
H-O OEGERLI MARKUS DIPL. ARCHITEKT SIA, in Olten, CH-249.2.004.180-8, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2011, S. 12, Publ. 6035830).
Domizil neu:
Katzenhubelweg 1, 4603 Olten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oegerli, Markus, von Härkingen, in Härkingen, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Olten];
Carlucci, Antonia, italienische Staatsangehörige, in Olten, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6035830, Registre du commerce Soleure, (241)
H-O OEGERLI MARKUS DIPL. ARCHITEKT SIA, in Olten, CH-249.2.004.180-8, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2008, S. 13, Publ. 4638218).
Domizil neu:
Dornacherstrasse 5, 4603 Olten.